Vinohradská zprostředkovací s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Vinohradská zprostředkovací s.r.o. (62414488) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Za skalkou 778/11, 14700 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 9. 1994 a je stále aktivní. Vinohradská zprostředkovací s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o Vinohradská zprostředkovací s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Vinohradská zprostředkovací s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 27. 9. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 31924 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 62414488 | |
Jméno: | Vinohradská zprostředkovací s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 27.9.1994 |
Zapsána dne: | 27.9.1994 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 15.7.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 15.7.2014 - 26.4.2017 | |
Datum sepsání společenské smlouvy : 05.09.1994 | 27.9.1994 |
Základní kapitál | 2 700 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 29.8.2000 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.9.1994 - 29.8.2000 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na krčské stráni 719/58, Praha 4 14000, Česká republika | 26.9.2013 |
---|---|---|
Adresa: | Za skalkou 778/11, Praha 14700, Česká republika | 26.4.2017 |
Adresa: | Na krčské stráni 719/58, Praha 14000, Česká republika | 26.9.2013 - 26.4.2017 |
Adresa: | Turnovská 492/2, Praha 8 , Česká republika | 13.8.1999 - 26.9.2013 |
Adresa: | Libická 11, Praha 3 13000, Česká republika | 27.9.1994 - 13.8.1999 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 15.7.2014 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 15.7.2014 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb | 13.8.1999 - 15.7.2014 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb činnost organizačních poradců poskytování software | 27.9.1994 - 13.8.1999 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej vyjma činností uved.v příl. zák.č. 455/91 Sb. | 27.9.1994 - 15.7.2014 |
jednatel | MUDr. Tomáš Hudler |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.2017 |
Adresa | Za skalkou 778/11, 14700 Praha |
jednatel | Ing. Petr Hudler CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2015 do 26.4.2017 |
Adresa | Krumlovská 1830/84, 37007 České Budějovice |
jednatel | Ing. Petr Hudler CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2015 do 26.4.2017 |
Adresa | Krumlovská 1830/84, 37007 České Budějovice |
jednatel | Ing. Petr Hudler CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2012 do 26.11.2015 |
Adresa | Krumlovská 1830/84, České Budějovice |
Jednatel | Ing. Stanislav Dostál |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.1999 do 26.9.2013 |
Adresa | Turnovská 492/2, Praha 8 |
Jednatel | Mgr. Hana Čadová |
---|---|
Ve funkci | od 27.9.1994 do 13.8.1999 |
Adresa | Struhařov 172 , 25164 okr.Praha-východ |
Jednatel | Ing. Pavel Čada |
---|---|
Ve funkci | od 27.9.1994 do 13.8.1999 |
Adresa | Struhařov 172 , 25164 okr. Praha - východ |
IČO (identifikační číslo): | 62414488 |
---|---|
Jméno: | Vinohradská zprostředkovací s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 27. 9. 1994 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Za skalkou 778/11, Praha 14700 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 9. 1994 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 9. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 9. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 9. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 9. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | MUDr. Tomáš Hudler |
---|
IČO: | 62414488 |
---|---|
Firma: | Vinohradská zprostředkovací s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 27. 9. 1994 |
Sídlo: | Za skalkou 778/11, Praha 14700 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení |