VINOBLOCK s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
VINOBLOCK s.r.o. (24848930) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Krouzova 3020/3, 14300 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 5. 2011 VINOBLOCK s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o VINOBLOCK s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro VINOBLOCK s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 26. 5. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 180105 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24848930 | |
Jméno: | VH MODUL s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 26.5.2011 |
Zapsána dne: | 26.5.2011 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 26.5.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Krouzova 3020/3, Praha 14300, Česká republika | 31.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Krouzova 3020/3, Praha 4 14300, Česká republika | 26.5.2011 - 31.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod | 18.10.2022 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 26.5.2011 - 22.1.2016 |
jednatel | Ing. arch. Čestmír Huf |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2021 |
Adresa | Podvinný mlýn 2349/34, 19000 Praha |
jednatel | Bohumila Hufová |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2022 |
Adresa | Podvinný mlýn 2349/34, 19000 Praha |
jednatel | Pavla Machučová |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2013 do 18.10.2022 |
Adresa | Boněcko I 251, 76001 Zlín |
jednatel | Ing. arch. Čestmír Huf |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2021 do 12.8.2021 |
Adresa | náměstí Míru 12, 76001 Zlín |
jednatel | Ing. arch. Čestmír Huf |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2016 do 20.1.2021 |
Adresa | Pastviska 463, 76001 Zlín |
jednatel | Ing. arch. Čestmír Huf |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2011 do 14.2.2016 |
Adresa | Pastviska 463, 76001 Zlín |
jednatel | Miroslav Volf |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2011 do 14.11.2013 |
Adresa | Finská 2260, 27201 Kladno |
IČO: | 24848930 |
---|---|
Firma: | VINOBLOCK s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 12 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 26. 5. 2011 |
Sídlo: | Krouzova 3020/3, Praha 14300 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Demolice a příprava staveniště |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |