Víno Valtice s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Víno Valtice s.r.o. (25569031) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Vídeňská 188/119d, 61900 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 7. 1999 a je stále aktivní. Víno Valtice s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Víno Valtice s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Víno Valtice s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 7. 7. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 33810 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25569031 | |
Jméno: | VINICOLE, Valtická vinařská s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 7.7.1999 |
Zapsána dne: | 7.7.1999 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 7.7.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vídeňská 188/119d, Brno 61900, Česká republika | 15.12.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Zámecká 239, Valtice 69142, Česká republika | 24.5.2005 - 15.12.2020 |
Adresa: | Vinařská 771, Valtice 69142, Česká republika | 7.7.1999 - 24.5.2005 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 31.8.2009 |
rostlinná výroba | 24.5.2005 - 31.8.2009 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živností volných včetně zprostředkovatelské činnosti | 7.7.1999 - 31.8.2009 |
výroba a prodej nápojů včetně alkoholických (kromě piva, lihu a mléčných výrobků) | 7.7.1999 - 31.8.2009 |
jednatel | Marek Malinowski |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2023 |
Adresa | Pogonowskiego 22 , Varšava |
jednatel | Zdzisław Tadeusz Dalecki |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2014 do 17.7.2023 |
Adresa | Brzezinska 7, Piaseczno |
jednatel | Zdisław Tadeusz Dalecki |
---|---|
Ve funkci | od 6.3.2012 do 4.12.2014 |
Adresa | Brzezinska 7, Piaseczno |
jednatel | Ing. Václav Osička |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2009 do 23.1.2014 |
Adresa | 235, 69101 Břeclav |
jednatel | Ivo Kaňovský |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2008 do 6.3.2012 |
Adresa | Vladislava Perutky 1259, 68605 Uherské Hradiště |
jednatel | Ing. Vladimír Skrbek |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2007 do 31.8.2009 |
Adresa | 158, 51101 Modřišice |
jednatel | Ing. Jiří Křížek |
---|---|
Ve funkci | od 24.5.2005 do 18.3.2008 |
Adresa | Tréglova 808/7, 15200 Praha 5 |
jednatel | Ing. Vladimír Skrbek |
---|---|
Ve funkci | od 24.5.2005 do 1.2.2007 |
Adresa | Opletalova 2391/48, 46601 Jablonec nad Nisou |
jednatel | Ing. Jindřich Sobota |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.2003 do 24.5.2005 |
Adresa | Panenská 25, Jablonec nad Nisou |
jednatel | Ing. Roman Žďárský |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.2003 do 24.5.2005 |
Adresa | Puškinova 26, Jablonec nad Nisou |
jednatel | Ing. Jindřich Sobota |
---|---|
Ve funkci | od 7.7.1999 do 23.4.2003 |
Adresa | Panenská 25, Jablonec nad Nisou |
jednatel | Ing. Roman Žďárský |
---|---|
Ve funkci | od 7.7.1999 do 23.4.2003 |
Adresa | Puškinova 26, Jablonec nad Nisou |
IČO (identifikační číslo): | 25569031 |
---|---|
Jméno: | Víno Valtice s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 7. 7. 1999 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Vídeňská 188/119, Brno 61900 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 7. 1999 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 7. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 7. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 7. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 7. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 7. 1999 |
Zánik oprávnění | 25. 5. 2005 |
IČO: | 25569031 |
---|---|
Firma: | Víno Valtice s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-jih |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 7. 7. 1999 |
Sídlo: | Vídeňská 188/119, Brno 61900 |
---|
Pěstování plodin jiných než trvalých |
Výroba potravinářských výrobků |
Výroba vína z vinných hroznů |
Výroba nealkoholických nápojů; stáčení minerálních a ostatních vod do lahví |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |