VINCENTKA a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
VINCENTKA a.s. (25385143) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Lázeňské náměstí 165, 76326 Luhačovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 11. 1997 VINCENTKA a.s. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o VINCENTKA a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro VINCENTKA a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 18. 11. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 1785 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25385143 | |
Jméno: | LÉČIVÉ VODY a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 18.11.1997 |
Zapsána dne: | 18.11.1997 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 12.8.2014 - 9.5.2019 | |
Počet členů dozorčí rady: 3 | 12.8.2014 - 9.5.2019 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 12.8.2014 | |
Základní jmění: Rozhodnutím valné hromady ze dne 3.2.1998 se zvyšuje základní jmění společnosti o 11.000.000,-Kč (slovy:jedenáctmiliónůkorunčeských) z důvodu zvýšení kapitálových zdrojů společnosti za účelem investování do modernizace výrobního zařízení pro stáčení minerální vody a za účelem investování do nemovitostí, nezbytných pro provoz společnosti. Základní jmění společnosti bude zvýšeno úpisem nových akcií, celkem bude upsáno 110 ks kmenových akcií o nominální hodnotě 100.000,-Kč (jednostotisíckorunčeských) v listinné podobě, znějící na jméno. Práva spojená s akciemi této emise budou stejná, jako práva spojená s akciemi, které společnost dosud vydala. Emisní kurs těchto akcií se rovná nominální hodnotě, tedy bez emisního ážia. Nepřipouští se upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. | 10.6.1998 - 22.10.2001 | |
Bylo rozhodnuto, že nebude využito přednostního práva akcionářů na úpis akcií a všechny akcie budou upsány akcionáři na základě dohody akcionářů o rozsahu své účasti na zvýšení základního jmění v souladu s ustanovením § 205 obchodního zákoníku. Dohoda akcionářů o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního jmění dle § 205 obchodního zákoníku bude uzavřena do 7 dnů poté, co usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění bude zapsáno do obchodního rejstříku, Krajského obchodního soudu v Ostravě. Celý peněžitý vklad ve výši 100 % pak bude akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku splacen v hotovosti na účet společnosti Léčivé vody, a.s. č. účtu 271158550277/0100, Komerční banka Ostrava do 7 dnů po podpisu této dohody o rozsahu účasti na zvýšení základního jmění. | 10.6.1998 - 22.10.2001 |
Základní kapitál | 12 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100% | |
Platnost od - do | 15.10.1998 | |
Základní kapitál | 1 000 000 Kč | |
Splaceno | 100%, t.j. Kč 1 000 000 | |
Platnost od - do | 17.3.1998 - 15.10.1998 | |
Základní kapitál | 1 000 000 Kč | |
Splaceno | 30%, t.j. Kč 300 000. | |
Platnost od - do | 18.11.1997 - 17.3.1998 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
akcie na jméno | 100 000 Kč | 110 | 15.10.1998 |
akcie na jméno | 10 000 Kč | 100 | 18.11.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Lázeňské náměstí 165, Luhačovice 76326, Česká republika | 22.10.2001 |
---|---|---|
Adresa: | Martinovská , Ostrava-Martinov , Česká republika | 18.11.1997 - 22.10.2001 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 11.6.2010 |
výroba potravinářských výrobků | 23.5.2003 - 11.6.2010 |
zpracování minerálních vod | 18.11.1997 - 11.6.2010 |
výroba nealkoholických nápojů | 18.11.1997 - 11.6.2010 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 18.11.1997 - 11.6.2010 |
předseda představenstva | Jan Šumšal |
---|---|
Ve funkci | od 21.8.2024 |
Adresa | Řetechovská 436, 76326 Pozlovice |
místopředseda představenstva | Ing. Radovan Dráber |
---|---|
Ve funkci | od 21.8.2024 |
Adresa | Martinovská 266/117, 72527 Ostrava |
místopředseda představenstva | Ing. Radovan Dráber |
---|---|
Ve funkci | od 9.5.2019 do 21.8.2024 |
Adresa | Martinovská 266/117, 72527 Ostrava |
předseda představenstva | Jan Šumšal |
---|---|
Ve funkci | od 9.5.2019 do 21.8.2024 |
Adresa | Řetechovská 436, 76326 Pozlovice |
předseda představenstva | Ing. Ladislav Šumšal |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2018 do 9.5.2019 |
Adresa | Řetechovská 437, 76326 Pozlovice |
místopředseda představenstva | Jan Šumšal |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2018 do 9.5.2019 |
Adresa | Řetechovská 436, 76326 Pozlovice |
místopředseda představenstva | Ing. Radovan Dráber |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2018 do 9.5.2019 |
Adresa | Martinovská 266/117, 72527 Ostrava |
místopředseda představenstva | Ing. Radovan Dráber |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2017 do 5.6.2018 |
Adresa | Martinovská 266/117, 72527 Ostrava |
místopředseda představenstva | Jan Šumšal |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2017 do 5.6.2018 |
Adresa | Řetechovská 436, 76326 Pozlovice |
předseda představenstva | Ing. Ladislav Šumšal |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2017 do 5.6.2018 |
Adresa | Řetechovská 437, 76326 Pozlovice |
předseda představenstva | Ing. Ladislav Šumšal |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2008 do 27.4.2017 |
Adresa | Řetechovská 437, 76326 Pozlovice |
místopředseda představenstva | Ing. Radovan Dráber |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2008 do 27.4.2017 |
Adresa | Martinovská 266/117, 72527 Ostrava |
místopředseda představenstva | Jan Šumšal |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2010 do 27.4.2017 |
Adresa | Řetechovská 436, 76326 Pozlovice |
místopředseda představenstva | Jana Šumšalová |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2008 do 23.6.2010 |
Adresa | Řetechovská 437, 76326 Pozlovice |
předseda představenstva | Ing. Ladislav Šumšal |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2003 do 1.4.2008 |
Adresa | Řetechovská 437, 76326 Pozlovice |
místopředseda představenstva | Ing. Radovan Dráber |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2003 do 1.4.2008 |
Adresa | Martinovská 266/117, 72527 Ostrava |
místopředsedkyně představenstva | Jana Šumšalová |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2003 do 1.4.2008 |
Adresa | Řetechovská 437, 76326 Pozlovice |
předseda představenstva | Ing. Ladislav Šumšal |
---|---|
Ve funkci | od 18.11.1997 do 23.5.2003 |
Adresa | Krásnopolská , Ostrava-Pustkovec |
místopředseda představenstva | Ing. Radovan Dráber |
---|---|
Ve funkci | od 18.11.1997 do 23.5.2003 |
Adresa | Podroužkova 1677/2, 70800 Ostrava |
místopředseda představenstva | Jana Šumšalová |
---|---|
Ve funkci | od 18.11.1997 do 23.5.2003 |
Adresa | Krásnopolská , Ostrava-Pustkovec |
IČO: | 25385143 |
---|---|
Firma: | VINCENTKA a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Zlín |
Základní územní jednotka: | Luhačovice |
Počet zaměstnanců: | 25 - 49 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 18. 11. 1997 |
Sídlo: | Lázeňské náměstí 165, Luhačovice 76326 |
---|
Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n. |
Výroba nealkoholických nápojů; stáčení minerálních a ostatních vod do lahví |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |