Vincent Hovanec má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Vincent Hovanec (68384076) je Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v obchodním rejstříku. Sídlí na adrese Topolová 208, 25066 Zdiby. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 5. 1999 a již ukončila svou činnost. Vincent Hovanec má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Vincent Hovanec nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Vincent Hovanec na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 3. 5. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 34306 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 68384076 | |
Jméno: | Vincent Hovanec | |
Právní forma: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v obchodním rejstříku | 3.5.1999 |
Zapsána dne: | 3.5.1999 | |
datum narození : 4.9.65 | 3.5.1999 | |
povolení k pobytu : v místě podnikání | 3.5.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | , Mokroluh l42, O86Ol Mokroluh , Slovenská republika | 3.5.1999 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zednictví | 3.5.1999 |
IČO (identifikační číslo): | 68384076 |
---|---|
Jméno: | Vincent Hovanec |
Právní forma podnikání: | Zahraniční fyzická osoba |
Vznik první živnosti: | 11. 12. 1998 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Topolová 208, Zdiby 25066 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 3. 5. 1999 |
Přerušeno od | 22. 4. 2020 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 11. 1995 |
Zánik oprávnění | 31. 12. 1996 |
Člen statutárního orgánu: | Vincent Hovanec |
---|
IČO: | 68384076 |
---|---|
Firma: | Vincent Hovanec |
Právní forma: | Zahraniční fyzická osoba |
Okres: | Praha-východ |
Základní územní jednotka: | Zdiby |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Osoby samostatně výdělečně činné |
Datum vzniku: | 11. 12. 1998 |
Sídlo: | Topolová 208, Zdiby 25066 |
---|
Kompletační a dokončovací práce |