Vinařství Konopný kopec s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Vinařství Konopný kopec s.r.o. (07900163) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 864, 69671 Blatnice pod Svatým Antonínkem. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 2. 2019 a je stále aktivní. Vinařství Konopný kopec s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Vinařství Konopný kopec s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Vinařství Konopný kopec s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 15. 2. 2019 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 110737 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 07900163 | |
Jméno: | Vinařství Konopný kopec s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 15.2.2019 |
Zapsána dne: | 15.2.2019 | |
Zástavce není oprávněn do doby zániku všech zajištěných pohledávek specifikovaných ve Smlouvě Podíl zatížit či zcizit ve prospěch třetí osoby odlišné od Zástavního věřitele bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele - t.j. společnosti IFIS investiční fond, a.s. | 26.1.2024 |
Základní kapitál | 4 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.8.2020 | |
Základní kapitál | 2 200 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 3.3.2020 - 18.8.2020 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.2.2019 - 3.3.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 864, Blatnice pod Svatým Antonínkem 69671, Česká republika | 15.2.2019 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Zemědělská výroba | 25.2.2019 |
Hostinská činnost | 15.2.2019 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 15.2.2019 |
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 15.2.2019 |
jednatel | Jan Cícha |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2019 |
Adresa | 360, 69671 Blatnice pod Svatým Antonínkem |
jednatel | Antonín Bachan |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2024 |
Adresa | 28. října 1558, 68601 Uherské Hradiště |
jednatel | Antonín Bachan |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2023 do 27.4.2024 |
Adresa | 366, 69676 Louka |
jednatel | Antonín Bachan |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2019 do 4.11.2023 |
Adresa | 410, 69671 Blatnice pod Svatým Antonínkem |
IČO (identifikační číslo): | 07900163 |
---|---|
Jméno: | Vinařství Konopný kopec s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 15. 2. 2019 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | 864, Blatnice pod Svatým Antonínkem 69671 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 2. 2019 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 2. 2019 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 2. 2019 |
Člen statutárního orgánu: | Jan Cícha |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Antonín Bachan |
IČO: | 07900163 |
---|---|
Firma: | Vinařství Konopný kopec s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Hodonín |
Základní územní jednotka: | Blatnice pod Svatým Antonínkem |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 15. 2. 2019 |
Sídlo: | 864, Blatnice pod Svatým Antonínkem 69671 |
---|
Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti |
Výroba potravinářských výrobků |
Destilace, rektifikace a míchání lihovin |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Ubytování |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |