Vinařský spolek "sv. Michal" - Bohutice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Vinařský spolek "sv. Michal" - Bohutice (22865462) je Spolek. Sídlí na adrese 192, 67176 Bohutice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Vinařský spolek "sv. Michal" - Bohutice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Vinařský spolek "sv. Michal" - Bohutice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Vinařský spolek "sv. Michal" - Bohutice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 14874 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 22865462 | |
Jméno: | Vinařský spolek "sv. Michal" - Bohutice | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 192, Bohutice 67176, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
předseda spolku | Rudolf Rozbořil |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2024 |
Adresa | 192, 67176 Bohutice |
jednatel spolku | Ing. Jiří Čížek |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2024 |
Adresa | 290, 67176 Bohutice |
pokladník spolku | Petr Sedmera |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2024 |
Adresa | 264, 67176 Bohutice |
pokladník spolku | Petr Sedmera |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2017 do 23.8.2024 |
Adresa | 264, 67176 Bohutice |
jednatel spolku | Ing. Jiří Pelaj |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2017 do 23.8.2024 |
Adresa | 263, 67176 Bohutice |
předseda spolku | Rudolf Rozbořil |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2017 do 23.8.2024 |
Adresa | 192, 67176 Bohutice |
IČO: | 22865462 |
---|---|
Firma: | Vinařský spolek "sv. Michal" - Bohutice |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Znojmo |
Základní územní jednotka: | Bohutice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 9. 6. 2010 |
Sídlo: | 192, Bohutice 67176 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |