Vinařský spolek Dyjákovičky má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Vinařský spolek Dyjákovičky (08793344) je Spolek. Sídlí na adrese 1, 66902 Dyjákovičky. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 1. 2020 Vinařský spolek Dyjákovičky má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Vinařský spolek Dyjákovičky nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Vinařský spolek Dyjákovičky na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 8. 1. 2020 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 26503 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 08793344 | |
Jméno: | Vinařský spolek Dyjákovičky | |
Právní forma: | Spolek | 8.1.2020 |
Zapsána dne: | 8.1.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 1, Dyjákovičky 66902, Česká republika | 8.1.2020 |
---|
člen výboru | Antonín Novotný |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.2021 |
Adresa | 43, 66902 Dyjákovičky |
místopředseda výboru | Pavel Sobotka |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2023 |
Adresa | 133, 66902 Dyjákovičky |
člen výboru | Štefan Deák |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2023 |
Adresa | Loucká 645/15, 66902 Znojmo |
předseda výboru | Jiří Hudec |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2020 |
Adresa | 106, 66902 Dyjákovičky |
člen výboru | Michal Melišík |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2020 |
Adresa | Dolní 437, 67182 Dobšice |
člen výboru | Bohuslav Štipčák |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2020 |
Adresa | 8, 66902 Dyjákovičky |
člen výboru | Pavel Hofstetter |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2020 |
Adresa | 193, 67151 Kravsko |
místopředseda výboru | MUDr. Václav Štipčák |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2020 do 30.6.2023 |
Adresa | 6, 66902 Dyjákovičky |
člen výboru | Pavel Sobotka |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2020 do 30.6.2023 |
Adresa | 133, 66902 Dyjákovičky |
člen výboru | Antonín Novotný |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2020 do 22.1.2021 |
Adresa | 182, 66902 Dyjákovičky |
IČO: | 08793344 |
---|---|
Firma: | Vinařský spolek Dyjákovičky |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Znojmo |
Základní územní jednotka: | Dyjákovičky |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 8. 1. 2020 |
Sídlo: | 1, Dyjákovičky 66902 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |