Vinaři z Týnce, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sídlí na adrese Panská 265, 69154 Týnec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. Vinaři z Týnce, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Vinaři z Týnce, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Vinaři z Týnce, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 15116 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 22853685 | |
Jméno: | Vinaři z Týnce, z.s. | |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
Spolek byl založen jako občanské sdružení dne 5. října 2010. | 27.6.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Panská 265, Týnec 69154, Česká republika | 27.6.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , Týnec, Panská 265 , | 1.1.2014 - 27.6.2015 |
jednatel | Petr Savara |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2015 |
Adresa | Panská 265, 69154 Týnec |
člen výboru | Milan Mazuch |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2015 |
Adresa | Hlavní 341, 69154 Týnec |
člen výboru | Vít Skokan |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2015 |
Adresa | Rybáře 204, 69154 Týnec |
člen výboru | Vladimír Hes |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2015 |
Adresa | U Kyjovky 240, 69154 Týnec |
místopředseda | Milan Žurek |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2017 |
Adresa | Hlavní 370, 69154 Týnec |
člen výboru | Martin Jůva |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.2020 |
Adresa | Na zahajce 658, 69156 Hrušky |
člen výboru | Adam Petrla |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2022 |
Adresa | Školní 199, 69154 Týnec |
člen výboru | Adam Petrla |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2016 do 5.5.2022 |
Adresa | Revoluční 555/27, 69153 Tvrdonice |
předseda | Jaroslav Petrla |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2015 do 11.1.2021 |
Adresa | Školní 199, 69154 Týnec |
člen výboru | Martin Jůva |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2015 do 16.2.2020 |
Adresa | K Valům 245, 69154 Týnec |
místopředseda | Milan Žurek |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2015 do 9.2.2017 |
Adresa | Hlavní 370, 69154 Týnec |
člen výboru | Adam Petrla |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2015 do 9.9.2016 |
Adresa | Školní 199, 69154 Týnec |
IČO (identifikační číslo): | 22853685 |
---|---|
Jméno: | Vinaři z Týnce, z.s. |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 5. 10. 2010 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Panská 265, Týnec 69154 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 6. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 6. 2014 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 6. 2014 |
Člen statutárního orgánu: | Jaroslav Petrla |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Milan Žurek |
Člen statutárního orgánu: | Petr Savara |
Člen statutárního orgánu: | Vladimír Hes |
Člen statutárního orgánu: | Vít Skokan |
Člen statutárního orgánu: | Adam Petrla |
Člen statutárního orgánu: | Milan Mazuch |
Člen statutárního orgánu: | Martin Jůva |
IČO: | 22853685 |
---|---|
Firma: | Vinaři z Týnce, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Břeclav |
Základní územní jednotka: | Týnec |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 5. 10. 2010 |
Sídlo: | Panská 265, Týnec 69154 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |