VILLA ŽATEC s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
VILLA ŽATEC s.r.o. (27445615) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Bílkova 865/11, 11000 Praha 1. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 5. 2006 VILLA ŽATEC s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o VILLA ŽATEC s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro VILLA ŽATEC s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 3. 5. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 112475 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27445615 | |
Jméno: | Agro Břeclav, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 3.5.2006 |
Zapsána dne: | 3.5.2006 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 3.5.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Bílkova 865/11, Praha 11000, Česká republika | 14.4.2018 |
---|---|---|
Adresa: | Bílkova 855/19, Praha 11000, Česká republika | 4.12.2007 - 14.4.2018 |
Adresa: | Husova 240/5, Praha 11000, Česká republika | 3.5.2006 - 4.12.2007 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb zajišťujících jejich řádný provoz | 3.5.2006 |
jednatel | Hedvika El-Houbi Laurichová |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2022 |
Adresa | Bílkova 865/11, 11000 Praha |
jednatel | Mauro Piccinini |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2018 do 20.1.2022 |
Adresa | Bílkova 865/11, 11000 Praha |
jednatel | Mauro Piccinini |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2010 do 14.4.2018 |
Adresa | Bílkova 855/19, 11000 Praha |
jednatel | Bc. David Andreatta |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2008 do 23.7.2010 |
Adresa | Famfulíkova 1138/4, 18200 Praha |
jednatel | Mauro Piccinini |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2006 do 18.8.2008 |
Adresa | Bílkova 855/19, 11000 Praha |
IČO: | 27445615 |
---|---|
Firma: | VILLA ŽATEC s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Extra-Regio |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 3. 5. 2006 |
Sídlo: | Bílkova 865/11, Praha 11000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |