Viliam FAJER - VIFA má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Viliam FAJER - VIFA (69358559) je Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v obchodním rejstříku. Sídlí na adrese Viktora Huga 14/2, 15000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 10. 1999 a je stále aktivní. Viliam FAJER - VIFA má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Viliam FAJER - VIFA nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Viliam FAJER - VIFA na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 21. 10. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 38702 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 69358559 | |
Jméno: | Viliam FAJER - VIFA | |
Právní forma: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v obchodním rejstříku | 21.10.1999 |
Zapsána dne: | 21.10.1999 | |
dat. nar. 13.4.1975 | 21.10.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | , Košovská cesta 8/63, 971 01 Prievidza , Slovenská republika | 21.10.1999 |
---|---|---|
Adresa: | Viktora Huga 2/14, Praha 5 15000, Česká republika | 21.10.1999 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
údržbářské práce | 21.10.1999 |
IČO (identifikační číslo): | 69358559 |
---|---|
Jméno: | Viliam FAJER - VIFA |
Právní forma podnikání: | Zahraniční fyzická osoba |
Vznik první živnosti: | 21. 10. 1999 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Viktora Huga 14/2, Praha 15000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 9. 1999 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 9. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Viliam Fajer |
---|
IČO: | 69358559 |
---|---|
Firma: | Viliam FAJER - VIFA |
Právní forma: | Zahraniční fyzická osoba |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Osoby samostatně výdělečně činné |
Datum vzniku: | 21. 10. 1999 |
Sídlo: | Viktora Huga 14/2, Praha 15000 |
---|
Kompletační a dokončovací práce |