VILA STAVBY s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
VILA STAVBY s.r.o. (06042104) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Tomkova 142/20a, 50003 Hradec Králové. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 4. 2017 a je stále aktivní. VILA STAVBY s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o VILA STAVBY s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro VILA STAVBY s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 24. 4. 2017 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 39448 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 06042104 | |
Jméno: | VILA STAVBY s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 24.4.2017 |
Zapsána dne: | 24.4.2017 |
Základní kapitál | 10 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 24.4.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Tomkova 142/20a, Hradec Králové 50003, Česká republika | 26.4.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Písečná 776/15, Hradec Králové 50009, Česká republika | 24.4.2017 - 26.4.2021 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 24.4.2017 |
jednatel | David Lokvenc |
---|---|
Ve funkci | od 11.9.2024 |
Adresa | Do Luh 284/2, 50002 Hradec Králové |
jednatel | Ing.arch. Miroslav Gebas |
---|---|
Ve funkci | od 24.8.2022 |
Adresa | 196, 54221 Pec pod Sněžkou |
jednatel | David Lokvenc |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2017 do 11.9.2024 |
Adresa | Rybova 1892/1, 50009 Hradec Králové |
jednatel | Ing.arch. Miroslav Gebas |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2017 do 24.8.2022 |
Adresa | Písečná 776/15, 50009 Hradec Králové |
jednatel | Ing. Libor Minařík |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2017 do 26.4.2021 |
Adresa | Sokolovská 1680/178, 18000 Praha |
jednatel | Ing. Dana Oberreiterová |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2017 do 26.4.2021 |
Adresa | Velké náměstí 151/10, 50003 Hradec Králové |
jednatel | Ing. Dana Oberreiterová |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2017 do 1.11.2017 |
Adresa | Jungmannova 1438/33, 50002 Hradec Králové |
jednatel | Ing. Dana Oberreiterová |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2017 do 20.8.2017 |
Adresa | Rybova 1904/23, 50009 Hradec Králové |
IČO (identifikační číslo): | 06042104 |
---|---|
Jméno: | VILA STAVBY s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 24. 4. 2017 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Tomkova 142/20a, Hradec Králové 50003 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 24. 4. 2017 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. arch. Miroslav Gebas |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | David Lokvenc |
IČO: | 06042104 |
---|---|
Firma: | VILA STAVBY s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Hradec Králové |
Základní územní jednotka: | Hradec Králové |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 24. 4. 2017 |
Sídlo: | Tomkova 142/20, Hradec Králové 50003 |
---|
Demolice a příprava staveniště |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Ubytování |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Reklamní činnosti |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |