VILA EDEN s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
VILA EDEN s.r.o. (26081881) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 15, 39201 Soběslav. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 11. 2004 a je stále aktivní. VILA EDEN s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o VILA EDEN s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro VILA EDEN s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 15. 11. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 12855 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26081881 | |
Jméno: | VILA EDEN s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 15.11.2004 |
Zapsána dne: | 15.11.2004 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 18.2.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech | 18.2.2014 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.11.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 15, Soběslav 39201, Česká republika | 18.2.2014 |
---|---|---|
Adresa: | 1, Soběslav 39201, Česká republika | 25.10.2011 - 18.2.2014 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 18.2.2014 |
ubytovací služby | 15.11.2004 - 18.2.2014 |
Jednatel | Petr Hanzal |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2016 |
Adresa | 15, 39201 Soběslav |
jednatel | Ing. Jana Hanzalová |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2016 |
Adresa | 190, 54221 Pec pod Sněžkou |
jednatel | Ing. Jana Hanzalová |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2014 do 4.5.2016 |
Adresa | Na Kleovce 27/8, 12000 Praha |
Jednatel | Petr Hanzal |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.2016 do 6.4.2016 |
Adresa | 190, 54221 Pec pod Sněžkou |
jednatel | Jiří Hanzal |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2014 do 30.3.2016 |
Adresa | Na Kleovce 27/8, 12000 Praha |
jednatel | Jiří Hanzal |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2011 do 18.2.2014 |
Adresa | 1, 39201 Soběslav |
jednatel | Ing. Jana Hanzalová |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2011 do 18.2.2014 |
Adresa | 1, 39201 Soběslav |
IČO (identifikační číslo): | 26081881 |
---|---|
Jméno: | VILA EDEN s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 15. 11. 2004 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 15, Soběslav 39201 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 11. 2004 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 11. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jana Hanzalová |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Jiří Hanzal |
IČO: | 26081881 |
---|---|
Firma: | VILA EDEN s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Tábor |
Základní územní jednotka: | Soběslav |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 15. 11. 2004 |
Sídlo: | 15, Soběslav 39201 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Ostatní ubytování |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |