Viktoryia B.M. s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Viktoryia B.M. s.r.o. v likvidaci (25793641) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Chopinova 1556/6, 12000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 9. 1999 a je stále aktivní. Viktoryia B.M. s.r.o. v likvidaci má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o Viktoryia B.M. s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Viktoryia B.M. s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 9. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 70809 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25793641 | |
Jméno: | Viktoryia B.M. s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 1.9.1999 |
Zapsána dne: | 1.9.1999 | |
Rozhodnutím jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady ze dne 29.3.2022 byla společnost zrušena s likvidací, s účinností ke dni 1.4.2022. | 1.4.2022 |
Základní kapitál | 960 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 16.8.2006 | |
Základní kapitál | 780 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 14.2.2001 - 16.8.2006 | |
Základní kapitál | 740 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.9.1999 - 14.2.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Chopinova 6, Praha 2 12000, Česká republika | 26.2.2009 |
---|---|---|
Adresa: | Vinořské náměstí 37, Praha 9 19017, Česká republika | 22.5.2002 - 26.2.2009 |
Adresa: | Zvolská 696/3, Praha 4 - Kamýk , Česká republika | 1.9.1999 - 22.5.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 27.5.2009 |
zednictví | 28.11.2006 |
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví | 28.11.2006 - 27.5.2009 |
přípravné práce pro stavby | 28.11.2006 - 27.5.2009 |
Stavební práce nevyžadující odbornou kvalifikaci | 1.9.1999 |
Jednatel | Nikolay Medulich |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2006 |
Adresa | Dolákova 803/23, 18100 Praha 8 |
jednatel | Tamara Medulich |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2009 do 29.7.2020 |
Adresa | , Tarnoga, Krasnaja 56/5 , Vologodskaja obl. |
Jednatel | Nikolay Medulich |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.2002 do 12.9.2006 |
Adresa | Vinořské náměstí 37, Praha 9 |
Jednatel | Serhiy Barun |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2000 do 22.5.2002 |
Adresa | Vinořské nám. 37, Praha 9 |
Jednatel | Serhiy Barun |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.1999 do 30.11.2000 |
Adresa | Jana Masaryka 23, Praha 2 |
IČO (identifikační číslo): | 25793641 |
---|---|
Jméno: | Viktoryia B.M. s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 1. 9. 1999 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Chopinova 1556/6, Praha 12000 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 11. 2006 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 9. 1999 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 9. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 8. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 8. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Nikolay Medulich |
---|
IČO: | 25793641 |
---|---|
Firma: | Viktoryia B.M. s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 2 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 9. 1999 |
Sídlo: | Chopinova 1556/6, Praha 12000 |
---|
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Demolice a příprava staveniště |
Příprava staveniště |