VIKMARALEX Company s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
VIKMARALEX Company s.r.o. v likvidaci (27944115) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Tyršova 1832/7, 12000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 8. 2007 VIKMARALEX Company s.r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o VIKMARALEX Company s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro VIKMARALEX Company s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 15. 8. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 128321 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27944115 | |
Jméno: | VIKMARALEX Company s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 15.8.2007 |
Zapsána dne: | 15.8.2007 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 84 Cm 1295/2023-6 ze dne 9.10.2023 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 11.11.2023. | 15.2.2024 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.8.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Tyršova 1832/7, Praha 12000, Česká republika | 16.7.2012 |
---|---|---|
Adresa: | Budilova 2385/4, Praha 18000, Česká republika | 26.6.2008 - 16.7.2012 |
Adresa: | Amforova , Praha 5 , Česká republika | 15.8.2007 - 26.6.2008 |
jednatel | Alexey Shalakhov |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2010 |
Adresa | Lebedeva , Tomsk |
jednatel | Victoria Babinovich |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.2007 |
Adresa | Lebedeva , Tomsk |
jednatel | Maria Korsak |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2007 |
Adresa | per. Soljanoj , Tomsk |
jednatel | Viktoriya Babinovich |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2007 do 13.12.2007 |
Adresa | Lebedeva , Tomsk |
IČO: | 27944115 |
---|---|
Firma: | VIKMARALEX Company s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 2 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 15. 8. 2007 |
Sídlo: | Tyršova 1832/7, Praha 12000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |