VIGO, spol. s r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
VIGO, spol. s r.o. v likvidaci (60463091) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Kardašovská 754/19, 19800 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 1. 1994 VIGO, spol. s r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o VIGO, spol. s r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro VIGO, spol. s r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 31. 1. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 26410 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60463091 | |
Jméno: | VIGO, spol.s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 31.1.1994 |
Zapsána dne: | 31.1.1994 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 84Cm 809/2022-5 ze dne 15.9.2022 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 12.10.2022. | 18.11.2022 | |
Den podpisu spol.smlouvy:22.12.1993 | 31.1.1994 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 31.1.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kardašovská 754/19, Praha 9 19400, Česká republika | 26.3.2002 |
---|---|---|
Adresa: | Kardašovská 754, Praha 9 , Česká republika | 31.1.1994 - 26.3.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej vyjma zboží zák.č.455/91 Sb.vyloučeného | 31.1.1994 |
jednatel | Martin Štěpán |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2013 |
Adresa | Masarykovo náměstí 1, 39301 Pelhřimov |
jednatel | Martin Štěpán |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2011 do 2.8.2013 |
Adresa | Masarykovo náměstí 1, 39301 Pelhřimov |
jednatel | Jan Šafář |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2002 do 19.7.2011 |
Adresa | Kardašovská 754/19, 19400 Praha 9 |
jednatel | Jan Šafář |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.1997 do 26.3.2002 |
Adresa | Kardašovská 754, Praha 9 |
jednatel | Jan Šafář |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.1994 do 25.2.1997 |
Adresa | Kardašovská 754, Praha 9 |
IČO: | 60463091 |
---|---|
Firma: | VIGO, spol. s r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 14 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 31. 1. 1994 |
Sídlo: | Kardašovská 754/19, Praha 19800 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |