VICTORY MARKETING GROUP, a.s., v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
VICTORY MARKETING GROUP, a.s., v likvidaci (27729125) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Rooseveltova 584/9, 60200 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 4. 2007 a je stále aktivní. VICTORY MARKETING GROUP, a.s., v likvidaci má tři obory činností.
Jako zdroj dat o VICTORY MARKETING GROUP, a.s., v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro VICTORY MARKETING GROUP, a.s., v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 30. 4. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 4889 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27729125 | |
Jméno: | VICTORY MARKETING GROUP, a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 30.4.2007 |
Zapsána dne: | 30.4.2007 | |
Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 27.5.2021, č.j. 19 Cm 72/2020-24, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Usnesení nabylo právní moci dne 8.7.2021. | 19.7.2021 | |
Počet členů správní rady: 1 | 18.2.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 18.2.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech | 18.2.2014 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 30.4.2007 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 18.2.2014 |
Kmenové akcie na majitele | 100 000 Kč | 20 | 30.4.2007 - 18.2.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Rooseveltova 584/9, Brno 60200, Česká republika | 7.10.2013 |
---|---|---|
Adresa: | Rooseveltova 9, Brno 60200, Česká republika | 11.6.2010 - 7.10.2013 |
Adresa: | Štefánikova 131/61, Brno 61200, Česká republika | 30.4.2007 - 11.6.2010 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 18.8.2009 |
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců | 30.4.2007 - 18.8.2009 |
zprostředkování obchodu a služeb | 30.4.2007 - 18.8.2009 |
statutární ředitel | Aleš Bělík |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2019 do 9.7.2019 |
Adresa | Poděbradova 860/56, 61200 Brno |
předseda správní rady | Aleš Bělík |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2019 do 9.7.2019 |
Adresa | Poděbradova 860/56, 61200 Brno |
předseda správní rady | Aleš Bělík |
---|---|
Ve funkci | od 22.7.2014 do 31.5.2019 |
Adresa | Vodova 1853/96, 61200 Brno |
statutární ředitel | Aleš Bělík |
---|---|
Ve funkci | od 22.7.2014 do 31.5.2019 |
Adresa | Vodova 1853/96, 61200 Brno |
předseda správní rady | Aleš Bělík |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2014 do 22.7.2014 |
Adresa | Hlinky 44/112a, 60300 Brno |
statutární ředitel | Aleš Bělík |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2014 do 22.7.2014 |
Adresa | Hlinky 44/112a, 60300 Brno |
člen představenstva | Ladislav Robotka |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2013 do 18.2.2014 |
Adresa | Třebíčská 755/34, 59401 Velké Meziříčí |
člen představenstva | Martin Helán |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2013 do 18.2.2014 |
Adresa | 206, 67178 Litobratřice |
předseda představenstva | Jan Hrazdílek |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2013 do 18.2.2014 |
Adresa | Jiřího Purkyně 322/22, 50002 Hradec Králové |
člen představenstva | Ladislav Robotka |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.2011 do 7.10.2013 |
Adresa | Třebíčská 755/34, 59401 Velké Meziříčí |
člen představenstva | Martin Helán |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.2011 do 7.10.2013 |
Adresa | 206, 67178 Litobratřice |
předseda představenstva | Jan Hrazdílek |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.2011 do 7.10.2013 |
Adresa | Sídliště 505, 66462 Hrušovany u Brna |
předseda představenstva | Aleš Bělík |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2007 do 7.3.2011 |
Adresa | Poděbradova 860/56, 61200 Brno |
člen představenstva | Pavel Šalomon |
---|---|
Ve funkci | od 30.4.2007 do 11.6.2010 |
Adresa | Zahradnická 343/21, 60200 Brno |
člen představenstva | Kamil Bělík |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2008 do 11.6.2010 |
Adresa | 39, 67557 Rouchovany |
člen představenstva | Jiří Osyka |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2007 do 22.12.2008 |
Adresa | Oblekovice 331, 67181 Znojmo |
člen představenstva | Aleš Bělík |
---|---|
Ve funkci | od 30.4.2007 do 28.5.2007 |
Adresa | Poděbradova 860/56, 61200 Brno |
předseda představenstva | Jiří Osyka |
---|---|
Ve funkci | od 30.4.2007 do 28.5.2007 |
Adresa | 331, 67181 Znojmo |
IČO (identifikační číslo): | 27729125 |
---|---|
Jméno: | VICTORY MARKETING GROUP, a.s., v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 30. 4. 2007 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 4. 2007 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 4. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 4. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
IČO: | 27729125 |
---|---|
Firma: | VICTORY MARKETING GROUP, a.s., v likvidaci |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-střed |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 30. 4. 2007 |
Sídlo: | Rooseveltova 584/9, Brno 60200 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Poradenství v oblasti řízení |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |