VICOMAC, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
VICOMAC, spol. s r.o. (47974958) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Na Stuchlíkovci 700, 73514 Orlová. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 6. 1993 a je stále aktivní. VICOMAC, spol. s r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o VICOMAC, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro VICOMAC, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 7. 6. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 5654 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47974958 | |
Jméno: | VICOMAC, spol. s r. o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 7.6.1993 |
Zapsána dne: | 7.6.1993 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 29.5.2014 |
Základní kapitál | 150 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 16.10.1997 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 7.6.1993 - 16.10.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Stuchlíkovci 700, Orlová 73514, Česká republika | 5.8.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Masarykova 958 , Orlová-Lutyně , Česká republika | 7.6.1993 - 2.11.2005 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 5.8.2015 |
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení | 5.8.2015 |
Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob | 5.8.2015 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 5.8.2015 |
překladatelská a tlumočnická činnost | 24.4.2007 - 5.8.2015 |
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení | 24.4.2007 - 5.8.2015 |
montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení | 2.11.2005 - 5.8.2015 |
zpracování dat, služby databank, správa sítí | 7.11.2001 - 5.8.2015 |
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software | 7.11.2001 - 5.8.2015 |
výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů | 7.11.2001 - 5.8.2015 |
specializovaný maloobchod | 7.11.2001 - 5.8.2015 |
montáž, oprava, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozváděčů nízkého napětí | 16.10.1997 - 7.11.2001 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 16.10.1997 - 7.11.2001 |
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob | 16.10.1997 - 5.8.2015 |
montáž měřidel | 16.10.1997 - 5.8.2015 |
montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení | 7.6.1993 - 16.10.1997 |
automatizované zpracování dat | 7.6.1993 - 7.11.2001 |
poskytování software (prodej) hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku | 7.6.1993 - 7.11.2001 |
montáž a opravy měřící a regulační techniky | 7.6.1993 - 24.4.2007 |
projektování elektrických zařízení | 7.6.1993 - 5.8.2015 |
Jednatel | Ing. Ivan Krist |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2015 |
Adresa | Lázeňská 120/40, 73503 Karviná |
Jednatel | Ing. Alois Skubanič |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2015 |
Adresa | Akátová 1298, 73514 Orlová |
jednatel | Ing. Alois Skubanič |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2014 do 5.8.2015 |
Adresa | Akátová 1298, 73514 Orlová |
jednatel | Ing. Ivan Krist |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2014 do 5.8.2015 |
Adresa | Lázeňská 120/40, 73503 Karviná |
jednatel | Ing. Alois Skubanič |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.2005 do 29.5.2014 |
Adresa | Akátová 1298, 73514 Orlová |
jednatel | Ing. Ivan Krist |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2005 do 29.5.2014 |
Adresa | Masarykova třída 955, 73514 Orlová |
jednatel | Ing. Ivan Krist |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.1997 do 2.11.2005 |
Adresa | Masarykova 955, 73514 Orlová-Lutyně |
jednatel | Ing. Alois Skubanič |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.1997 do 22.9.2005 |
Adresa | Adamusova 1251 , 73516 Orlová-Lutyně |
jednatel | Miroslav Penkala |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.1993 do 7.11.2001 |
Adresa | Masarykova 905 , 73514 Orlová-Lutyně |
jednatel | Ing. Alois Skubanič |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.1993 do 16.10.1997 |
Adresa | Adamusova 1251 , 73516 Orlová-Lutyně |
IČO (identifikační číslo): | 47974958 |
---|---|
Jméno: | VICOMAC, spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 7. 6. 1993 |
Celkový počet živností: | 16 |
Aktivních živností: | 4 |
Sídlo: | Na Stuchlíkovci 700, Orlová 73514 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 7. 1994 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 6. 1993 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 6. 1993 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 6. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 6. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 6. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 6. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 6. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 4. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 11. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 12. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 6. 1993 |
Zánik oprávnění | 7. 11. 2005 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 6. 1993 |
Zánik oprávnění | 7. 11. 2005 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 11. 1994 |
Zánik oprávnění | 7. 11. 2005 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 6. 1993 |
Zánik oprávnění | 18. 1. 2002 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 9. 1995 |
Zánik oprávnění | 28. 6. 1996 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Alois Skubanič |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Ivan Krist |
IČO: | 47974958 |
---|---|
Firma: | VICOMAC, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Karviná |
Základní územní jednotka: | Orlová |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 7. 6. 1993 |
Sídlo: | Na Stuchlíkovci 700, Orlová 73514 |
---|
Výroba elektronických součástek a desek |
Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení |
Elektrické instalace |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Informační činnosti |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Překladatelské a tlumočnické činnosti |
Bezpečnostní a pátrací činnosti |