VIAELEKTRO-SERVIS s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
VIAELEKTRO-SERVIS s.r.o. (24154415) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Musílkova 1311/5b, 15000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 9. 2011 VIAELEKTRO-SERVIS s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o VIAELEKTRO-SERVIS s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro VIAELEKTRO-SERVIS s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 20. 9. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 183647 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24154415 | |
Jméno: | VIAELEKTRO-SERVIS s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 20.9.2011 |
Zapsána dne: | 20.9.2011 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 20.9.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Musílkova 1311/5b, Praha 15000, Česká republika | 24.8.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Plzeňská 105, Praha 5 15000, Česká republika | 20.9.2011 - 24.8.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 24.8.2015 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 20.9.2011 |
jednatel | Volodymyr Abazopulo |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2013 |
Adresa | Autozavodska 21 A , Kyjev |
jednatel | Natalia Mudretsova |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2013 |
Adresa | Kolcova 14 L , Kyjev |
jednatel | Ani Abrahamyan |
---|---|
Ve funkci | od 24.8.2015 |
Adresa | Pr. Chervonozorjany 5, byt 46 , Kyjev |
jednatel | Roman Bozhenko |
---|---|
Ve funkci | od 24.8.2015 |
Adresa | ul. T. Shamryla 3, byt 8 , Kyjev |
jednatel | Yuriy Pasichnyk |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2013 do 24.8.2015 |
Adresa | Lovčenská 487/2, 15000 Praha |
jednatel | Volodymyr Abazopulo |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2013 do 29.11.2013 |
Adresa | Autozavodska 21 A , Kyjev |
jednatel | Natalia Mudretsova |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2013 do 29.11.2013 |
Adresa | Kolcova 14 L , Kyjev |
jednatel | Kateryna Nazarenko |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2011 do 3.9.2013 |
Adresa | , Kyjev, Ul. Schorsa 29 A BYT 26 |
jednatel | Viacheslav Chornous |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2011 do 3.9.2013 |
Adresa | , Kyjev, Vasilkovskaja 51 BYT 37 |
IČO: | 24154415 |
---|---|
Firma: | VIAELEKTRO-SERVIS s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 20. 9. 2011 |
Sídlo: | Musílkova 1311/5, Praha 15000 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Výroba elektronických součástek a desek |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |