Via rustica z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Via rustica z.s. (26982170) je Spolek. Sídlí na adrese nám. Svobody 320, 39501 Pacov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. Via rustica z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Via rustica z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Via rustica z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 4016 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26982170 | |
Jméno: | Via rustica z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | nám. Svobody 320, Pacov 39501, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
Předsedkyně | Eva Zadražilová |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2024 |
Adresa | 112, 39301 Moraveč |
Místopředseda | Ing. Veronika Starková |
---|---|
Ve funkci | od 11.9.2024 |
Adresa | U Mateřské školy 552, 39494 Černovice |
Místopředseda | Jakub Novák, DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2024 do 11.9.2024 |
Adresa | Pod Doubravkou 1461/15, 41501 Teplice |
Místopředseda | Jakub Novák, DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2024 do 28.8.2024 |
Adresa | 78, 39501 Těchobuz |
Předseda | Eva Zadražilová |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2021 do 10.2.2024 |
Adresa | 112, 39301 Moraveč |
místopředseda | Eva Zadražilová |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.2020 do 10.6.2021 |
Adresa | 112, 39301 Moraveč |
předseda | Ing. Lukáš Vlček |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2018 do 3.4.2020 |
Adresa | Na Blatech 938, 39501 Pacov |
Předseda | Ing. Lukáš Vlček |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2016 do 15.3.2018 |
Adresa | Na Blatech 938, 39501 Pacov |
IČO (identifikační číslo): | 26982170 |
---|---|
Jméno: | Via rustica z.s. |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 13. 12. 2004 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | nám. Svobody 320, Pacov 39501 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 9. 2011 |
Člen statutárního orgánu: | Eva Zadražilová |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Veronika Starková |
IČO: | 26982170 |
---|---|
Firma: | Via rustica z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Pelhřimov |
Základní územní jednotka: | Pacov |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 13. 12. 2004 |
Sídlo: | nám. Svobody 320, Pacov 39501 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |