VHS UNI s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
VHS UNI s.r.o. (29374481) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Měšťanská 3992/109, 69501 Hodonín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 11. 2012 a je stále aktivní. VHS UNI s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o VHS UNI s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro VHS UNI s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 9. 11. 2012 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 76615 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29374481 | |
Jméno: | LED SVĚTLA PLUS, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 9.11.2012 |
Zapsána dne: | 9.11.2012 | |
V důsledku realizace rozdělení společnosti STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., se sídlem Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín, IČO: 26285363, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 41915, jako rozdělované společnosti, formo u odštěpení sloučením se společnostmi VHS EU s.r.o., se sídlem Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín, IČO: 06037844, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 99432, VHS UNI s.r.o., se sídlem Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín, IČO: 29374481, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 76615, RESORT RYBÁŘE s.r.o., se sídlem Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín, IČO: 09672079, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 120048, a PRŮMYSLOVÁ ZÓNA GBELY s.r.o., se sídlem Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín, IČO: 09672052, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 119936, jako nástupnickými společnostmi, došlo k přechodu vyčleněných částí jmění rozdělované společnosti na nástupnické společnosti, jak je specifikováno v projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 30.12.2020. | 1.5.2021 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech | 7.3.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 7.3.2014 - 29.1.2019 |
Základní kapitál | 201 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 9.11.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Měšťanská 3992/109, Hodonín 69501, Česká republika | 29.1.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Palackého 2312/54, Hodonín 69501, Česká republika | 9.11.2012 - 29.1.2019 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, s těmito obory činnosti: -výroba strojů a zařízení, -výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu, -přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti, -zprostředkování obchodu a služeb, -velkoobchod a maloobchod, -poskytování technických služeb -výroba, obchod a služby jinde nezařazené. | 3.8.2021 |
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení | 15.1.2013 |
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 15.1.2013 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 9.11.2012 - 3.8.2021 |
jednatel | Josef Anovčín |
---|---|
Ve funkci | od 25.4.2020 |
Adresa | Akátová 1082/3, 69618 Lužice |
jednatel | Ing. Jaroslav Skoumal |
---|---|
Ve funkci | od 20.12.2019 do 3.8.2021 |
Adresa | Březová 791/10, 69618 Lužice |
jednatel | Josef Anovčín |
---|---|
Ve funkci | od 20.12.2019 do 25.4.2020 |
Adresa | V Chalupách 278/35, 69618 Lužice |
jednatel | Jozef Anovčín |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2014 do 20.12.2019 |
Adresa | 38, 68303 Nemojany |
jednatel | Ing. Jaroslav Skoumal |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2012 do 29.1.2019 |
Adresa | Březová 791/10, 69618 Lužice |
jednatel | Jozef Anovčín |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2012 do 3.6.2014 |
Adresa | 38, 68303 Nemojany |
jednatel | Ilona Potomáková |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2012 do 7.3.2014 |
Adresa | 389, 68604 Popovice |
jednatel | Bc. Vladimír Holiš |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2012 do 7.3.2014 |
Adresa | Sc. Viatora 1266/5, 69501 Hodonín |
IČO (identifikační číslo): | 29374481 |
---|---|
Jméno: | VHS UNI s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 9. 11. 2012 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Měšťanská 3992/109, Hodonín 69501 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 12. 2012 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 12. 2012 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 11. 2012 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jaroslav Skoumal |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Josef Anovčín |
IČO: | 29374481 |
---|---|
Firma: | VHS UNI s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Hodonín |
Základní územní jednotka: | Hodonín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 9. 11. 2012 |
Sídlo: | Měšťanská 3992/109, Hodonín 69501 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Výroba strojů a zařízení j. n. |
Ostatní zpracovatelský průmysl j. n. |
Instalace průmyslových strojů a zařízení |
Příprava staveniště |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Ostatní úklidové činnosti |
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |