VETINO Jaggy Praha a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
VETINO Jaggy Praha a.s. (27159906) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Reinerova 1712/9, 16300 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 6. 2004 a je stále aktivní. VETINO Jaggy Praha a.s. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o VETINO Jaggy Praha a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro VETINO Jaggy Praha a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 22. 6. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 9397 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27159906 | |
Jméno: | JAGOMA a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 22.6.2004 |
Zapsána dne: | 22.6.2004 | |
Valná hromada společnosti rozhodla dne 4.5.2010 o zvýšení základního kapitálu z 5800000,- Kč na 11600000,- Kč, tj. o 5800000,- Kč za podmínek: a) zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upisováním nových akcií bez možnosti upisování nad uvedenou částku, tedy nad částku 5800000,- Kč b) upisováno bude 29 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě v nominální hodnotě 200000,- Kč na jednu akcii c) přednostní právo akcionářů k upisování akcií nebylo omezeno d) emisní kurs se určuje částkou 200000,- Kč na jednu akcii e) na emisní kurs se započítává pohledávka akcionářů vůči společnosti v plné výši. | 26.5.2010 - 25.8.2010 | |
Valná hromada společnosti rozhodla dne 24.11.2008 o zvýšení základního kapitálu z 2,000.000,- Kč na 5,800.000,- Kč , t,j. o 3,800.000,- Kč za podmínek : a) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upisováním nových akcií bez možnosti upisování nad uvedenou částku, tedy nad částku 3,800.000,- Kč b) upisováno bude 19 akcií kmenových na majitele v listinné podobě v nominální hodnotě 200.000,- Kč na jednu akcii. c) dosavadní akcionáři se vzdali svého práva upsat nové akcie ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu společnosti d) akcie upíší zájemci MVDr. Marián Necpal, r.č. 700907/7889 , bytem Ostrava Poruba, Bajkalská 1253/4 v počtu 14-ti kusů a zájemce MVDr.Tomáš Vlach, r.č. 680310/1580 , bytem, Praha 9 , Staroklánovická 126 v počtu 5-ti kusů e) emisní kurs se určuje částkou 200.000,- Kč na jednu akcii f) upisovatelé jsou povinni splatit 30 % emisního kurzu upsaných akcií na zvláštní účet společnosti do jednoho měsíce od úpisu akcií a zbytek nejdéle do jednoho roku od úpisu akcií č. 3931832001/5500 u Raifeisen bank, a.s. | 20.1.2009 - 26.5.2010 |
Základní kapitál | 11 750 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100;00 % | |
Platnost od - do | 9.2.2017 | |
Základní kapitál | 11 600 000 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 25.8.2010 - 9.2.2017 | |
Základní kapitál | 5 800 000 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 15.10.2009 - 25.8.2010 | |
Základní kapitál | 5 800 000 Kč | |
Splaceno | 54,138 % | |
Platnost od - do | 26.3.2009 - 15.10.2009 | |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 22.6.2004 - 26.3.2009 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 50 000 Kč | 235 | 22.1.2019 |
Kmenové akcie na jméno | 50 000 Kč | 235 | 9.2.2017 - 22.1.2019 |
Kmenové akcie na jméno | 200 000 Kč | 58 | 25.8.2010 - 9.2.2017 |
Kmenové akcie na jméno | 200 000 Kč | 29 | 15.10.2009 - 25.8.2010 |
Kmenové akcie na majitele | 200 000 Kč | 19 | 26.3.2009 - 15.10.2009 |
Kmenové akcie na jméno | 200 000 Kč | 10 | 6.10.2004 - 15.10.2009 |
Akcie na majitele | 200 000 Kč | 10 | 22.6.2004 - 6.10.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Reinerova 1712/9, Praha 6 16300, Česká republika | 26.5.2010 |
---|---|---|
Adresa: | Na Benátkách 393/12, Praha 5 15300, Česká republika | 6.10.2004 - 26.5.2010 |
Adresa: | U Habrovky 247/11, Praha 4 14000, Česká republika | 22.6.2004 - 6.10.2004 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 15.10.2009 |
předseda představenstva | JUDr. Tomáš Chrenek Ph.D., LL.M., MPH |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.2023 |
Adresa | Politických vězňů 1511/5, 11000 Praha |
člen představenstva | MVDr. Petr Šrenk |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.2019 |
Adresa | Na Volvách 475/18, 66491 Ivančice |
člen představenstva | MVDr. Vojtěch Novák |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.2019 |
Adresa | Na Benátkách 393/12, 15300 Praha |
předseda představenstva | JUDr. Tomáš Chrenek LL.M. |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.2019 do 7.9.2023 |
Adresa | Gaštanová 16 , Nitra |
Statutární ředitel | MVDr. Vojtěch Novák |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2015 do 22.1.2019 |
Adresa | Na Benátkách 393/12, 15300 Praha |
předseda představenstva | MVDr. Vojtěch Novák |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2004 do 18.3.2015 |
Adresa | Na Benátkách 393/12, 15300 Praha 5 |
člen představenstva | MVDr. Petr Šrenk |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2009 do 18.3.2015 |
Adresa | Na Volvách 475/18, 66491 Ivančice |
člen představenstva | MVDr. Tomáš Vlach |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2009 do 18.3.2015 |
Adresa | Staroklánovická 126, 19016 Praha 9 |
člen představenstva | Petra Šrenková |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2004 do 3.9.2009 |
Adresa | Na Volvách 475/18, 66491 Ivančice |
člen představenstva | Dana Šrenková |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2004 do 3.9.2009 |
Adresa | Na Volvách 475/18, 66491 Ivančice |
člen | Pavla Smetanová |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2004 do 6.10.2004 |
Adresa | Brunnerova 993/14, 16300 Praha 6 |
IČO (identifikační číslo): | 27159906 |
---|---|
Jméno: | VETINO Jaggy Praha a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 22. 6. 2004 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Reinerova 1712/9, Praha 16300 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 6. 9. 2004 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 9. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 9. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
IČO: | 27159906 |
---|---|
Firma: | VETINO Jaggy Praha a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha-Řepy |
Počet zaměstnanců: | 50 - 99 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 22. 6. 2004 |
Sídlo: | Reinerova 1712/9, Praha 16300 |
---|
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Veterinární činnosti |
Ostatní vzdělávání j. n. |