Veterán klub E.L.P., z. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Veterán klub E.L.P., z. s. (26993104) je Spolek. Sídlí na adrese Jabloňová 164/45, 75124 Přerov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Veterán klub E.L.P., z. s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Veterán klub E.L.P., z. s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Veterán klub E.L.P., z. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 6675 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26993104 | |
Jméno: | Veterán klub E.L.P., z. s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 21.8.2014 | |
Počet členů kontrolní komise: 3 | 21.8.2014 - 27.10.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jabloňová 164/45, Přerov 75124, Česká republika | 13.12.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Čekyňská 222/49, Přerov 75002, Česká republika | 1.1.2014 - 13.12.2017 |
Předseda | Marek Halíř |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2023 |
Adresa | Jabloňová 225/12a, 75124 Přerov |
Předseda | Marek Halíř |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.2019 do 12.7.2023 |
Adresa | Borošín 71/6, 75124 Přerov |
Předseda | Jiří Odstrčil |
---|---|
Ve funkci | od 21.8.2014 do 9.7.2018 |
Adresa | Jabloňová 164/45, 75124 Přerov |
Předseda | Jiří Odstrčil |
---|---|
Ve funkci | od 21.8.2014 do 9.7.2018 |
Adresa | Jabloňová 164/45, 75124 Přerov |
IČO: | 26993104 |
---|---|
Firma: | Veterán klub E.L.P., z. s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Přerov |
Základní územní jednotka: | Přerov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 23. 3. 2005 |
Sídlo: | Jabloňová 164/45, Přerov 75124 |
---|
Provozování sportovních zařízení |