Veslařský klub Ohře Louny má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Veslařský klub Ohře Louny (43226124) je Spolek. Sídlí na adrese Vosátkova 1765, 44001 Louny. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Veslařský klub Ohře Louny má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Veslařský klub Ohře Louny nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Veslařský klub Ohře Louny na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 399 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 43226124 | |
Jméno: | Veslařský klub Ohře Louny | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vosátkova 1765, Louny 44001, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
Předseda | Ing. Filip Černý |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2022 |
Adresa | Klicperova 581/7, 15000 Praha |
Předseda | Ing. Martin Vorel |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2018 do 27.8.2022 |
Adresa | Prokopova 499, 44001 Louny |
Předseda | Jaromír Vorel |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2016 do 28.4.2018 |
Adresa | Masarykova 339, 43942 Postoloprty |
Předseda | Jaromír Vorel |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2016 do 28.4.2018 |
Adresa | Masarykova 339, 43942 Postoloprty |
IČO: | 43226124 |
---|---|
Firma: | Veslařský klub Ohře Louny |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Louny |
Základní územní jednotka: | Louny |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 18. 11. 1991 |
Sídlo: | Vosátkova 1765, Louny 44001 |
---|
Ostatní sportovní činnosti |