VERUM capital s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
VERUM capital s.r.o. (11811226) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Radlická 112/22, 15000 Praha 5. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 9. 2021 a je stále aktivní. VERUM capital s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o VERUM capital s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro VERUM capital s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 2. 9. 2021 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 354820 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 11811226 | |
Jméno: | FS finance evolution s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 2.9.2021 |
Zapsána dne: | 2.9.2021 |
Základní kapitál | 10 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 2.9.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kaštanová 548/80, Brno 62000, Česká republika | 4.9.2024 |
---|---|---|
Adresa: | Radlická 112/22, Praha 15000, Česká republika | 2.9.2021 - 4.9.2024 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činností: Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení | 2.9.2021 |
Jednatel | Jakub Flek MSc. |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2022 |
Adresa | Stojanova 374/12, 60200 Brno |
jednatel | Ondřej Šaier |
---|---|
Ve funkci | od 28.3.2023 |
Adresa | Bednářova 146/14, 61900 Brno |
jednatel | Aneta Šaierová |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2021 do 28.3.2023 |
Adresa | Bednářova 146/14, 61900 Brno |
IČO (identifikační číslo): | 11811226 |
---|---|
Jméno: | VERUM capital s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 2. 9. 2021 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Kaštanová 548/80, Brno 62000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 9. 2021 |
Člen statutárního orgánu: | Ondřej Šaier |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jakub Flek MSc. |
IČO: | 11811226 |
---|---|
Firma: | VERUM capital s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 2. 9. 2021 |
Sídlo: | Radlická 112/22, Praha 15000 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení |
Reklamní činnosti |