VERMISTY s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
VERMISTY s.r.o. (11988380) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Marešova 643/6, 19800 Praha 9. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 11. 2021 a je stále aktivní. VERMISTY s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o VERMISTY s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro VERMISTY s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 11. 2021 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 357565 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 11988380 | |
Jméno: | VERMISTY s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 1.11.2021 |
Zapsána dne: | 1.11.2021 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.11.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Marešová 643/6, Praha 19800, Česká republika | 21.12.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Braunerova 563/7, Praha 18000, Česká republika | 1.11.2021 - 21.12.2021 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti, Zprostředkování obchodu a služeb, Velkoobchod a maloobchod, Ubytovací služby, Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí, Pronájem a půjčování věcí movitých, Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, Výroba, obchod a služby jinde nezařazené. | 1.11.2021 |
Jednatel | Jana Staňková |
---|---|
Ve funkci | od 25.4.2024 |
Adresa | Nádražní 187, 28921 Kostomlaty nad Labem |
jednatel | Marek Kožíšek |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2021 do 25.4.2024 |
Adresa | K Závorám 146, 14300 Praha |
jednatel | Ing. Karolína Kruk |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2021 do 21.12.2021 |
Adresa | Minská 775/4, 10100 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 11988380 |
---|---|
Jméno: | VERMISTY s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 1. 11. 2021 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Marešová 643/6, Praha 19800 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 11. 2021 |
Člen statutárního orgánu: | Jana Staňková |
---|
IČO: | 11988380 |
---|---|
Firma: | VERMISTY s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 14 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 11. 2021 |
Sídlo: | Marešova 643/6, Praha 19800 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Příprava staveniště |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Ubytování |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Reklamní činnosti |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |