VENTURADO s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
VENTURADO s.r.o. (25449931) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Příkopy 440/2, 40007 Ústí nad Labem. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 6. 2002 a je stále aktivní. VENTURADO s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o VENTURADO s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro VENTURADO s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 12. 6. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 18896 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25449931 | |
Jméno: | VENTURADO s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 12.6.2002 |
Zapsána dne: | 12.6.2002 |
Základní kapitál | 500 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.2.2008 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 12.6.2002 - 18.2.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Příkopy 440/2, Ústí nad Labem 40007, Česká republika | 16.6.2010 |
---|---|---|
Adresa: | Fügnerova 325/21, Trmice 40004, Česká republika | 22.2.2007 - 16.6.2010 |
Adresa: | Žandov , Ústí nad Labem , Česká republika | 12.6.2002 - 22.2.2007 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 16.6.2010 - 7.9.2021 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 16.6.2010 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťující řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor dle ustanovení § 4 živn. zák. | 12.6.2002 - 16.6.2010 |
Jednatel | Vasyl Antalyk |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2010 |
Adresa | , Mala Kopanya, Bukovinska 63 |
Jednatel | Viktor Dobosh |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2010 |
Adresa | , Zakarpatska obl., Strojno 502 |
Jednatel | Roman Hodya |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2010 |
Adresa | , Dusyna, Sadova 51 |
Jednatel | Viktor Khymynets |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2010 |
Adresa | , Negrovo, Mira 37 |
Jednatel | Hanna Koval |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2010 |
Adresa | , Kušnica, Hirska 32 |
Jednatel | Petro Kukuruza |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2010 |
Adresa | , Ternopil, Novyj Svit 45/14 |
Jednatel | Oleksandr Lyvdar |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2010 |
Adresa | , Bilki, Naberežna 48 |
Jednatel | Ivan Pryyma |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2010 |
Adresa | , Kušnica, Kirova 14 |
Jednatel | Vasyl Shtefko |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2010 |
Adresa | , Kušnica, Centralna 55 |
Jednatel | Volodymyr Klymyshyn |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2007 do 26.7.2010 |
Adresa | Brandtova 3280/40, 40011 Ústí nad Labem |
Jednatel | Sergiy Tashlykov |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2007 do 28.6.2007 |
Adresa | Žukovova 753/9, 40003 Ústí nad Labem |
Jednatel | Marcela Švandová |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2002 do 22.2.2007 |
Adresa | Žandov , Ústí nad Labem - Chlumec |
IČO (identifikační číslo): | 25449931 |
---|---|
Jméno: | VENTURADO s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 12. 6. 2002 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 5. 2010 |
Člen statutárního orgánu: | Petro Kukuruza |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Vasyl Shtefko |
Člen statutárního orgánu: | Roman Hodya |
Člen statutárního orgánu: | Viktor Dobosh |
Člen statutárního orgánu: | Vasyl Antalyk |
Člen statutárního orgánu: | Viktor Khymynets |
Člen statutárního orgánu: | Hanna Koval |
Člen statutárního orgánu: | Oleksandr Lyvdar |
Člen statutárního orgánu: | Ivan Pryyma |
IČO: | 25449931 |
---|---|
Firma: | VENTURADO s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ústí nad Labem |
Základní územní jednotka: | Ústí nad Labem-Neštěmice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 12. 6. 2002 |
Sídlo: | Příkopy 440/2, Ústí nad Labem 40007 |
---|
Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s bytovými prostory |
Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory |