Vendlovka a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Vendlovka a.s. (09573569) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 174, 54344 Černý Důl. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 10. 2020 a je stále aktivní. Vendlovka a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Vendlovka a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Vendlovka a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 5. 10. 2020 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 3728 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 09573569 | |
Jméno: | Vendlovka a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 5.10.2020 |
Zapsána dne: | 5.10.2020 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 5.10.2020 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 1 000 000 Kč | 2 | 5.10.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 174, Černý Důl 54344, Česká republika | 5.10.2020 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 4.5.2021 |
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 4.5.2021 |
hostinská činnost | 4.5.2021 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 5.10.2020 |
člen správní rady | Ing. Jan Beránek |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.2023 |
Adresa | 174, 54344 Černý Důl |
člen správní rady | Ing. Jan Beránek |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2021 do 29.9.2023 |
Adresa | Pod Chloumečkem 3539, 27601 Mělník |
Předseda správní rady | Ing. Jan Beránek |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2020 do 4.5.2021 |
Adresa | Pod Chloumečkem 3539, 27601 Mělník |
Statutární ředitel | ing. Miroslav Kozák |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2020 do 1.1.2021 |
Adresa | Nebovidská 836, 28002 Kolín |
IČO (identifikační číslo): | 09573569 |
---|---|
Jméno: | Vendlovka a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 5. 10. 2020 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | 174, Černý Důl 54344 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 3. 2021 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 3. 2021 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 3. 2021 |
IČO: | 09573569 |
---|---|
Firma: | Vendlovka a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Trutnov |
Základní územní jednotka: | Černý Důl |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 5. 10. 2020 |
Sídlo: | 174, Černý Důl 54344 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Výroba potravinářských výrobků |
Destilace, rektifikace a míchání lihovin |
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě |
Ubytování |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Reklamní činnosti |
Fotografické činnosti |
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Činnosti cestovních agentur |
Ostatní sportovní činnosti |
Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků |