VELLA s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
VELLA s.r.o. (46507205) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Drtinovo náměstí 197, 54701 Náchod. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 5. 1992 VELLA s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o VELLA s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro VELLA s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 21. 5. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 2114 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 46507205 | |
Jméno: | VELLA s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 21.5.1992 |
Zapsána dne: | 21.5.1992 | |
Údaje o zřízení: Společnost s ručením omezeným byla založena společenskou smlouvou dne 21.4.1992 dle zák.č.513/91 Sb. | 21.5.1992 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 26.8.1999 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 29.4.1993 - 26.8.1999 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 21.5.1992 - 29.4.1993 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 25.7.2012 |
obráběčství | 25.7.2012 |
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 25.7.2012 |
Výroba sportovního zboží | 28.12.2001 - 25.7.2012 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 10.4.1998 - 25.7.2012 |
Technické šití | 10.4.1998 - 25.7.2012 |
Lisování a tváření umělých hmot | 10.4.1998 - 25.7.2012 |
Kovoobráběčství | 10.4.1998 - 25.7.2012 |
Výroba sportovního zboží. | 21.5.1992 - 13.5.1998 |
jednatel | Petr Huček |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2012 |
Adresa | Máchova 286, 55203 Česká Skalice |
jednatel | Ivan Žák |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2012 |
Adresa | Komenského 118, 54901 Nové Město nad Metují |
Jednatel | Ivan Žák |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.1993 do 25.7.2012 |
Adresa | Komenského 118, Nové Město nad Metují |
Jednatel | Petr Huček |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.1992 do 25.7.2012 |
Adresa | Máchova 286, Česká Skalice |
Jednatel | Pavel Sychra |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.1992 do 29.4.1993 |
Adresa | Šmeralova 481, Trutnov |
IČO: | 46507205 |
---|---|
Firma: | VELLA s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Náchod |
Základní územní jednotka: | Náchod |
Počet zaměstnanců: | 20 - 24 zaměstnanci |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 21. 5. 1992 |
Sídlo: | Drtinovo náměstí 197, Náchod 54701 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Obrábění |
Silniční nákladní doprava |