VAVRYS CZ s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
VAVRYS CZ s.r.o. (41601319) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Uherskobrodská 983, 76326 Luhačovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 9. 1991 a je stále aktivní. VAVRYS CZ s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o VAVRYS CZ s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro VAVRYS CZ s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 9. 9. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 2389 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 41601319 | |
Jméno: | VAVRYS CZ s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 9.9.1991 |
Zapsána dne: | 9.9.1991 | |
Společnost VAVRYS CZ s.r.o., IČO 41601319, se sídlem Hradisko 882, Luhačovice, PSČ 763 26, zapsaná v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Brně, v oddílu C, vložce číslo 2389, jako společnost rozdělovaná, byla rozdělena odštěpením se založením čt yř nových společností, a to společnosti Starý Karel s.r.o., se sídlem Luhačovice, Uherskobrodská 983, PSČ 763 26, společnosti Karel IV. Luhačovice s.r.o., se sídlem Luhačovice, Uherskobrodská 983, PSČ 763 26, společnosti AZ Dvůr s.r.o., se sídlem Luhačovi ce, Uherskobrodská 983, PSČ 763 26 a společnosti Prádelna Luhačovice s.r.o., se sídlem Luhačovice, Uherskobrodská 983, PSČ 763 26, na které přešly odštěpované části jmění rozdělované společnosti, podle projektu rozdělení odštěpením ze dne 16.5.2019, schvá lený valnou hromadou rozdělované společnosti dne 29.6.2019. | 29.6.2019 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech | 14.4.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 14.4.2014 - 15.11.2019 | |
Způsob zřízení: Společenskou smlouvou se dne 26.7.1991. | 9.9.1991 | |
Společnost se zahraniční majetkovou účastí. | 9.9.1991 - 14.12.1994 | |
Kmenové jmění : 160.000,--Kčs. | 9.9.1991 - 14.12.1994 | |
Výše vkladů : Zbyněk Kudera.....................40.000,--Kčs Petr Vavrys.......................40.000,--Kčs Gunnar Carlsson...................20.000,--Kčs Gunnar Wijk.......................20.000,--Kčs Gavert Waag.......................20.000,--Kčs Kjell Lauri.......................20.000,--Kčs | 9.9.1991 - 14.12.1994 | |
Podepisování : K názvu společnosti připojí svůj podpis jeden nebo dva společníci podle úpravy v čl. V odst. 1 společenské smlou- vy. | 9.9.1991 - 14.12.1994 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 Kč | |
Platnost od - do | 25.9.2012 | |
Základní kapitál | 14 000 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.1.2006 - 25.9.2012 | |
Základní kapitál | 1 000 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.12.2003 - 30.1.2006 | |
Základní kapitál | 160 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 14.12.1994 - 30.12.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Uherskobrodská 983, Luhačovice 76326, Česká republika | 15.11.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Hradisko 882, Luhačovice 76326, Česká republika | 11.8.2015 - 15.11.2019 |
Adresa: | Hradištko 882, Luhačovice 76326, Česká republika | 31.1.2000 - 11.8.2015 |
Adresa: | Hradištko 882, Luhačovice , Česká republika | 9.9.1991 - 31.1.2000 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 14.4.2014 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 14.12.1994 - 14.4.2014 |
1. obchod textilním a spotřebním zbožím 2. obchod obuví a sportovním zbožím 3. obchod v oblasti plastických a obalových výrobků 4. obchod strojírenskými výrobky a jejími částmi 5. obchod výrobky sklářského průmyslu mimo věci uvedené v příloze nař. vlády ČSFR č. 256/1991 Sb. | 9.9.1991 - 14.12.1994 |
jednatel | Martin Marek |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2021 |
Adresa | 3. května 1280, 76312 Vizovice |
Jednatel | Ing. Petr Vavrys |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2014 |
Adresa | Branka 1021, 76326 Luhačovice |
Jednatel | Ing. Petr Vavrys |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2002 do 14.4.2014 |
Adresa | Branka 1021, 76326 Luhačovice |
Jednatel | Ing. Petr Vavrys |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.2000 do 1.10.2002 |
Adresa | Hradištko 882, Luhačovice |
Jednatel | Petr Vavrys |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.1994 do 31.1.2000 |
Adresa | Hradištko 882, Luhačovice |
Jednatel | ing. Zbyněk Kudera |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.1995 do 31.1.2000 |
Adresa | Říčanská 485, Vizovice |
Jednatel | ing. Zdeněk Kudera |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.1994 do 5.1.1995 |
Adresa | Říčanská 485, Vizovice |
generální ředitel | Gunnar Wijk |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.1991 do 14.12.1994 |
Adresa | Magister Nilssons vag 29 , Švédsko, Órebro |
zástupce generál. ředitele | Petr Vavrys |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.1991 do 14.12.1994 |
Adresa | Hradištko 882, Luhačovice |
IČO (identifikační číslo): | 41601319 |
---|---|
Jméno: | VAVRYS CZ s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 31. 7. 1991 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 3 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 1. 2009 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 2. 2000 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 10. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 10. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 12. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 2. 2000 |
Zánik oprávnění | 2. 7. 2001 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Petr Vavrys |
---|
IČO: | 41601319 |
---|---|
Firma: | VAVRYS CZ s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Zlín |
Základní územní jednotka: | Luhačovice |
Počet zaměstnanců: | 25 - 49 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 31. 7. 1991 |
Sídlo: | Uherskobrodská 983, Luhačovice 76326 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Velkoobchod s textilem |