VATI - GROUP s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
VATI - GROUP s.r.o. (05127921) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Vinohradská 2828/151, 13000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 5. 2016 a je stále aktivní. VATI - GROUP s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o VATI - GROUP s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro VATI - GROUP s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 31. 5. 2016 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 258489 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 05127921 | |
Jméno: | VATI - GROUP s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 31.5.2016 |
Zapsána dne: | 31.5.2016 |
Základní kapitál | 143 492 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 16.12.2021 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 31.5.2016 - 16.12.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vinohradská 2828/151, Praha 13000, Česká republika | 12.9.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Rubešova 2576/11, Praha 12000, Česká republika | 22.7.2021 - 12.9.2023 |
Adresa: | Olšanská 2898/4d, Praha 13000, Česká republika | 8.3.2019 - 22.7.2021 |
Adresa: | Orebitská 66/6, Praha 13000, Česká republika | 31.5.2016 - 8.3.2019 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činnosti: - Zprostředkování obchodu a služeb - Velkoobchod a maloobchod | 16.12.2021 |
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. | 31.5.2016 - 16.12.2021 |
jednatel | Petr Martyniv |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2020 |
Adresa | U mezníku 150, 10400 Praha |
Jednatel | Bohdan Serotiuk |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2019 do 22.7.2021 |
Adresa | Tlumačovská 2766/26a, 15500 Praha |
jednatel | Petr Martyniv |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2020 do 21.2.2020 |
Adresa | Nové náměstí 1250/10, 10400 Praha |
jednatel | Petro Martyniv |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.2018 do 17.2.2020 |
Adresa | Pod Markétou 29, 10400 Praha |
Jednatel | Vladyslav Lisovyy |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2017 do 31.5.2019 |
Adresa | Herojev Stalinhrada 20A/550 , 04210 Kyjiv |
jednatel | Petro Martyniv |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2016 do 7.4.2018 |
Adresa | Pod Markétou 29, 10400 Praha |
jednatel | Petro Martyniv |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2016 do 7.4.2018 |
Adresa | Pod Markétou 29, 10400 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 05127921 |
---|---|
Jméno: | VATI - GROUP s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 31. 5. 2016 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Orebitská 66/6, Praha 13000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 31. 5. 2016 |
Člen statutárního orgánu: | Petro Martyniv |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Vladyslav Lisovyy |
IČO: | 05127921 |
---|---|
Firma: | VATI - GROUP s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 3 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 31. 5. 2016 |
Sídlo: | Rubešova 2576/11, Praha 12000 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |