VATALA a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
VATALA a.s. (28214421) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Helénská 1799/4, 12000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 12. 2007 VATALA a.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o VATALA a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro VATALA a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 19. 12. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 13438 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28214421 | |
Jméno: | VATALA a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 19.12.2007 |
Zapsána dne: | 19.12.2007 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 17.1.2008 | |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
Splaceno | 30 % | |
Platnost od - do | 19.12.2007 - 17.1.2008 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 26.11.2018 |
Akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 16.11.2018 - 26.11.2018 |
Akcie na jméno | 200 000 Kč | 10 | 24.7.2015 - 16.11.2018 |
Akcie na majitele | 200 000 Kč | 10 | 19.12.2007 - 24.7.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Helénská 1799/4, Praha 12000, Česká republika | 23.5.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Vlkova 631/24, Praha 13000, Česká republika | 17.4.2013 - 23.5.2019 |
Adresa: | Janáčkovo nábřeží 39/51, Praha 5 15000, Česká republika | 19.12.2007 - 17.4.2013 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 24.7.2015 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb | 19.12.2007 - 24.7.2015 |
místopředseda představenstva | Petros Papadopoulos |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2018 |
Adresa | U Komárova 926, 25243 Průhonice |
předseda představenstva | Anna Puchova |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2019 |
Adresa | Pavla Beneše 750/14, 19900 Praha |
předseda představenstva | Anna Puchova |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2019 do 18.10.2019 |
Adresa | Bechyňská 639, 19900 Praha |
předseda představenstva | Anna Pukhova |
---|---|
Ve funkci | od 14.3.2019 do 5.9.2019 |
Adresa | Pavla Beneše 750/14, 19900 Praha |
předseda představenstva | Alexandr Gayduk |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2018 do 14.3.2019 |
Adresa | ul. Narodnaja dům 26, byt 16 , Novosibirsk |
člen | Ing. Jiří Drábek |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2015 do 26.11.2018 |
Adresa | Koněvova 1686/112, 13000 Praha |
člen | Ing. Jiří Drábek |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2015 do 26.11.2018 |
Adresa | Koněvova 1686/112, 13000 Praha |
člen představenstva | Ing. Jiří Drábek |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2011 do 24.7.2015 |
Adresa | Koněvova 1686/112, 13000 Praha 3 |
člen představenstva | Ing. Stanislav Nastoupil |
---|---|
Ve funkci | od 4.9.2008 do 14.4.2011 |
Adresa | Čsl. armády 601/23, 16000 Praha 6 |
člen představenstva | Mgr. Ing. Zdeněk Janda |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2007 do 4.9.2008 |
Adresa | Frýdlantská 1314/15, 18000 Praha 8 |
IČO: | 28214421 |
---|---|
Firma: | VATALA a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 2 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 19. 12. 2007 |
Sídlo: | Helénská 1799/4, Praha 12000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |