Vasyl Dankanych má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Vasyl Dankanych (66876737) je Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v obchodním rejstříku. Sídlí na adrese Bínova 528/4, 18200 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 7. 1997 a je stále aktivní. Vasyl Dankanych má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Vasyl Dankanych nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Vasyl Dankanych na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 17. 7. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 21641 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 66876737 | |
Jméno: | Vasyl Dankanych | |
Právní forma: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v obchodním rejstříku | 17.7.1997 |
Zapsána dne: | 17.7.1997 | |
Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 4.8.2004 č.j.25 Nc 13096/2004 bylo rozhodnuto o nařízení exekuce k uspokojení pohledávky na peněžité plnění a k úhradě nákladů exekuce a o pověření soudní exekutora. Provedením exekuce a vymožením nákladů e xekuce se pověřuje Mgr. Jan Pekárek, soudní exekutor, Exekutorský úřad se sídlem Praha 6, Parléřova 10. | 29.11.2004 - 21.3.2005 | |
datum narození podnikatele : l.l.56 | 17.7.1997 | |
Praha 8, U Českých loděnic | 17.7.1997 - 8.8.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | , 65, K. Martinka , Ukrajina | 17.7.1997 |
---|---|---|
Adresa: | Hornopočernická 245/23, Praha 19700, Česká republika | 10.9.2001 |
Adresa: | Tupolevova 516, Praha 9 - Letňany 19900, Česká republika | 17.7.1997 - 10.9.2001 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
poomocné stavební práce bez požadavku odbornosti | 17.7.1997 |
IČO (identifikační číslo): | 66876737 |
---|---|
Jméno: | Vasyl Dankanych |
Právní forma podnikání: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona |
Vznik první živnosti: | 16. 6. 1997 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Bínova 528/4, Praha 18200 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 7. 1997 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 7. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 5. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Vasyl Dankanych |
---|
IČO: | 66876737 |
---|---|
Firma: | Vasyl Dankanych |
Právní forma: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 8 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Osoby samostatně výdělečně činné |
Datum vzniku: | 16. 6. 1997 |
Sídlo: | Bínova 528/4, Praha 18200 |
---|
Demolice a příprava staveniště |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |