VASICKÝ - řeznictví a uzenářství s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
VASICKÝ - řeznictví a uzenářství s.r.o. v likvidaci (28291956) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Masarykovo náměstí 64/26, 68201 Vyškov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 6. 2008 a je stále aktivní. VASICKÝ - řeznictví a uzenářství s.r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o VASICKÝ - řeznictví a uzenářství s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro VASICKÝ - řeznictví a uzenářství s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 25. 6. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 59105 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28291956 | |
Jméno: | VASICKÝ - řeznictví a uzenářství s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 25.6.2008 |
Zapsána dne: | 25.6.2008 | |
Usnesením Krajského soud v Brně ze dne 29.11.2019, č.j. 19 Cm 181/2019-34, které nabylo právní moci dne 6.3.2020 se společnost zrušuje s likvidací a byl jmenován likvidátor. | 8.4.2020 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 25.6.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Masarykovo nám. 64/26, Vyškov 68201, Česká republika | 25.6.2008 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
řeznictví a uzenářství | 25.6.2008 - 8.4.2022 |
hostinská činnost | 25.6.2008 - 8.4.2022 |
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 25.6.2008 - 8.4.2022 |
velkoobchod | 25.6.2008 - 8.4.2022 |
jednatel | Anna Vasická |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.2022 |
Adresa | 145, 68201 Rostěnice-Zvonovice |
jednatel | Jaroslav Vasický |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2021 |
Adresa | 145, 68201 Rostěnice-Zvonovice |
jednatel | Jaroslav Vasický |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2020 |
Adresa | Dukelská 119/10, 68201 Vyškov |
jednatel | Anna Vasická |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2008 do 8.4.2022 |
Adresa | Palánek 377/63a, 68201 Vyškov |
jednatel | Jaroslav Vasický |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2008 do 7.8.2021 |
Adresa | Palánek 377/63a, 68201 Vyškov |
jednatel | Jaroslav Vasický |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2008 do 10.4.2020 |
Adresa | Dukelská 119/10, 68201 Vyškov |
IČO (identifikační číslo): | 28291956 |
---|---|
Jméno: | VASICKÝ - řeznictví a uzenářství s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 25. 6. 2008 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Masarykovo náměstí 64/26, Vyškov 68201 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Jaroslav Vasický |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Jaroslav Vasický |
Člen statutárního orgánu: | Anna Vasická |
IČO: | 28291956 |
---|---|
Firma: | VASICKÝ - řeznictví a uzenářství s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Vyškov |
Základní územní jednotka: | Vyškov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 25. 6. 2008 |
Sídlo: | Masarykovo náměstí 64/26, Vyškov 68201 |
---|
Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků |