Vápenka Čertovy schody a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Vápenka Čertovy schody a.s. (45348626) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 200, 26721 Tmaň. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 5. 1992 a je stále aktivní. Vápenka Čertovy schody a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Vápenka Čertovy schody a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Vápenka Čertovy schody a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 28. 5. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 24133 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 45348626 | |
Jméno: | Vápenka Čertovy schody a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 1.1.2007 |
Zapsána dne: | 28.5.1992 | |
Počet členů statutárního orgánu: 5 | 1.7.2024 | |
Počet členů statutárního orgánu: 4 | 22.8.2014 - 1.7.2024 | |
Počet členů dozorčí rady: 3 | 22.8.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 22.8.2014 | |
S účinností ke dni 1.1.2007 změnila společnost Vápenka Čertovy schody, s.r.o., svou právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. Nová firma společnosti po změně právní formy zní Vápenka Čertovy schody a.s. | 9.10.2007 | |
Dne 26.4.2007 rozhodla valná hromada o snížení základního kapitálu společnosti takto: 1. Důvodem snížení základního kapitálu Společnosti je optimalizace kapitálové přiměřenosti, když základní kapitál je snižován o provozně nepotřebný kapitál. Částka ve výši 552,132.000,-Kč (slovy: pět set padesát dva miliony sto třicet dva tisíce korun českých), odpovídající snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě návrhu, bude použita na výplatu ceny akcií vzatých z oběhu. 2. Základní kapitál Společnosti se snižuje v rozsahu 552,132.000,-Kč (slovy: pět set padesát dva miliony sto třicet dva tisíce korun českých), tedy z částky ve výši 782,132.000,- Kč (slovy: sedm set osmdesát dva miliony sto třicet dva tisíce korun českých) na částku ve výši 230,000.000,- Kč (slovy: dvě stě třicet milionů korun českých). 3. Snížení základního kapitálu bude provedeno vzetím akcií z oběhu na základě návrhu, v souladu s ustanovením § 213c obchodního zákoníku. 4. Návrh smlouvy o koupi akcií učiní Společnost v souladu s § 183a obch. zákoníku s tím, že se bude jednat o úplatné vzetí akcií z oběhu s cenou odpovídající jmenovité hodnotě jedné akcie, tedy 10,- Kč za akcii. 5. Akcie, které budou vzaty z oběhu na základě přijetí návrhu smlouvy, musí akcionáři předložit Společnosti ve lhůtě 30 dní po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Ve stejné lhůtě bude Společností akcionářům vyplacena cena akcií vzatých z oběhu. 6. Valná hromada pověřuje představenstvo k přípravě veřejného návrhu smlouvy ve smyslu ust. § 183a, odst. 4 obch. zák., k výběru deníku, kde bude veřejný návrh smlouvy uveřejněn, jakož i k veškerým souvisejícím a nezbytným úkonům, které souvisí s realizací veřejného návrhu smlouvy a se snížením základního kapitálu obecně. | 10.5.2007 | |
V obchodním rejstříku oddíl C, vložka 24133 p o v o l u j e soud zápis obchodní společnosti LHOIST s.r.o., se sídlem Praha 8, Březinova 3/475, IČO 45348626, která byla dosud registrována v obchodním rejstříku vedeném u okresního soudu Plzeň Město oddíl C, vložka 2128. | 25.1.2007 | |
V důsledku fúze sloučením je společnost LHOIST s.r.o. (nově Vápenka Čertovy schody, s.r.o.), jako nástupnická společnost, právním nástupcem společnosti Vápenka Čertovy schody, akciová společnost, se sídlem Tmaň č.p. 200, okres Beroun, PSČ: 267 21,IČ: 186 00 221, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 844, která jako zanikající společnost byla v důsledku fúze zrušena bez likvidace s přechodem jmění na LHOIST s.r.o. ( nově Vápenka Čertovy schody, s.r.o.) | 1.10.2006 | |
V obchodním rejstříku oddíl C, vložka 24133 p o v o l u j e soud zápis obchodní společnosti LIHOIST s.r.o., se sídlem Praha 8, Březinova 3/475, IČO 45348626, která byla dosud registrována v obchodním rejstříku vedeném u okresního soudu Plzeň Město oddíl C, vložka 2128. | 2.11.1993 - 25.1.2007 | |
Den vzniku: 28. května 1992 | 28.5.1992 | |
LHOIST S.A., společnost registrovaná v Belgii v obchodním rejstříku v Nivelles pod reg.číslem 66.003 | 28.5.1992 - 17.11.1994 |
Základní kapitál | 230 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 6.10.2007 | |
Základní kapitál | 782 132 000 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 1.10.2006 - 6.10.2007 | |
Základní kapitál | 760 000 000 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 19.12.2005 - 1.10.2006 | |
Základní kapitál | 20 000 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.7.1999 - 19.12.2005 | |
Základní kapitál | 10 000 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 28.5.1992 - 27.7.1999 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 2 300 | 31.7.2018 |
kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 2 300 | 20.3.2008 - 31.7.2018 |
kmenové akcie na jméno | 10 Kč | 23 000 000 | 6.10.2007 - 20.3.2008 |
akcie na jméno | 10 Kč | 78 213 200 | 1.1.2007 - 6.10.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 200, Tmaň 26721, Česká republika | 12.10.2017 |
---|---|---|
Adresa: | 200, Tmaň 26721, Česká republika | 6.4.2004 - 12.10.2017 |
Adresa: | Bavorská 856/14, Praha 15500, Česká republika | 7.2.1995 - 6.4.2004 |
Adresa: | Březinova 475/3, Praha 18600, Česká republika | 29.1.1993 - 7.2.1995 |
Adresa: | Karlovy Vary , U Imperiálu 31 , Česká republika | 28.5.1992 - 29.1.1993 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v těchto oborech činnosti: - Velkoobchod a maloobchod - Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů - Výroba hnojiv - Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků - Zasilatelství a zastupování v celním řízení - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd | 4.4.2022 |
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 22.8.2014 |
hornická činnost vyhrazených nerostů v rozsahu: § 2 písm. b) - otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek povrchovým způsobem, § 2 písm. c) - zřizování, zajišťování a likvidace lomů, § 2 písm. d) - úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, § 2 písm. e) - zřizování a provoz odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v § 2 písm. a) až d) Sb. v platném znění, s použitím ustanovení § 1 odst. 2 vyhlášky č. 15/1995 Sb. | 22.8.2014 |
zámečnictví, nástrojařství | 22.8.2014 |
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 22.8.2014 |
Provozování drážní dopravy | 22.8.2014 |
Obráběčství | 22.8.2014 |
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů | 22.8.2014 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 22.8.2014 - 4.4.2022 |
Provozování dráhy - vlečky VČS Beroun | 22.8.2014 |
drážní doprava na železniční dráze - vlečce | 13.3.2007 - 22.8.2014 |
výroba stavebních hmot a stavebních výrobků | 25.1.2007 - 22.8.2014 |
výroba hnojiv | 25.1.2007 - 22.8.2014 |
výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů | 25.1.2007 - 22.8.2014 |
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 25.1.2007 - 22.8.2014 |
velkoobchod | 25.1.2007 - 22.8.2014 |
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd | 25.1.2007 - 22.8.2014 |
opravy ostatních dopravních prostředků | 25.1.2007 - 22.8.2014 |
zastupování v celním řízení | 25.1.2007 - 22.8.2014 |
zámečnictví | 25.1.2007 - 22.8.2014 |
silniční motorová doprava nákladní | 25.1.2007 - 22.8.2014 |
zasilatelství | 25.1.2007 - 22.8.2014 |
kovoobráběčství | 25.1.2007 - 22.8.2014 |
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 25.1.2007 - 22.8.2014 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vyjma činností uvedených v příl. 1-3 zákona č. 455/91 Sb. | 6.2.2001 - 22.8.2014 |
hornická činnost vyhrazených nerostů v rozsahu: § 2 písm. b) - otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek povrchovým způsobem, § 2 písm. c) - zřizování, zajišťování a likvidace lomů, § 2 písm. d) - úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, § 2 písm. e) - zřizování a provoz odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v § 2 písm. b), c), d), zákona č. 61/1988 Sb. v platném znění, s použitím ustanovení § 1 odst. 2 vyhlášky č. 15/1995 Sb. | 27.7.1999 - 22.8.2014 |
činnost účetních poradců | 7.2.1995 - 25.1.2007 |
činnost organizačních a ekonomických poradců | 7.2.1995 - 22.8.2014 |
- výroba vápna | 28.5.1992 - 22.8.2014 |
člen představenstva | Ing. Vojtěch Kincl |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2024 |
Adresa | Armády 2919/71, 15500 Praha |
místopředseda představenstva | Ing. David Štochl |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2024 |
Adresa | 130, 26223 Ohrazenice |
člen představenstva | Jean-Pierre Berghmans |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2023 |
Adresa | Hoyoux 1 , Clavier |
předseda představenstva | Piotr Karol Biskup |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2024 |
Adresa | Ul. Generala Tadeusza Rozwadowskiego 15 , Lodž |
člen představenstva | Ing. Milan Schuller |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2022 |
Adresa | V Kopci 19, 25245 Březová-Oleško |
předseda představenstva | Piotr Karol Biskup |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2020 do 31.8.2024 |
Adresa | Ul. Dabrowki 54/12 , Zielona Gora |
místopředseda představenstva | Ing. Jan Lejdar |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2022 do 1.7.2024 |
Adresa | Sluneční 1250, 25210 Mníšek pod Brdy |
člen představenstva | Jean-Pierre Berghmans |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2018 do 27.6.2023 |
Adresa | Hoyoux 1 , Clavier |
člen představenstva | Ing. Milan Schuller |
---|---|
Ve funkci | od 25.4.2017 do 4.4.2022 |
Adresa | V Kopci 19, 25245 Březová-Oleško |
místopředseda představenstva | Ing. Jan Lejdar |
---|---|
Ve funkci | od 25.4.2017 do 4.4.2022 |
Adresa | Sluneční 1250, 25210 Mníšek pod Brdy |
předseda představenstva | Piotr Karol Biskup |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.2016 do 4.8.2020 |
Adresa | Ul.Dabrowki 54/12 , Zielona Góra |
člen představenstva | Jean-Pierre Berghmans |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2013 do 31.7.2018 |
Adresa | Hoyoux 1 , Clavier |
místopředseda představenstva | Ing. Pavel Fuchs |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2012 do 25.4.2017 |
Adresa | Josefa Hory 832, 27306 Libušín |
člen představenstva | Jan Lejdar |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2013 do 25.4.2017 |
Adresa | Sluneční 1250, 25210 Mníšek pod Brdy |
člen představenstva | Piotr Karol Biskup |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2016 do 15.4.2016 |
Adresa | Ul. Dabrowki 54/12 , Zielona Gora |
předseda představenstva | Ing. Jan Šroubek |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2012 do 17.2.2016 |
Adresa | K Dědu 444, 26601 Beroun |
člen představenstva | baron Jean-Pierre Berghmans |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2008 do 31.7.2013 |
Adresa | Hoyoux , Clavier |
člen představenstva | Ing. Jan Lejdar |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2012 do 31.7.2013 |
Adresa | Sluneční 1250, 25210 Mníšek pod Brdy |
člen představenstva | Jean - Pierre Hanin |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2012 do 7.1.2013 |
Adresa | Avenue Hamoir 64, Uccle |
předseda představenstva | Ing. Jan Šroubek |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2007 do 27.7.2012 |
Adresa | K Dědu 444, 26601 Beroun |
místopředseda představenstva | Ing. Pavel Fuchs |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2007 do 27.7.2012 |
Adresa | Josefa Hory 832, 27306 Libušín |
člen představenstva | Ing. Jan Lejdar |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2008 do 3.1.2012 |
Adresa | Bellušova 1816/31, 15500 Praha |
člen představenstva | Ing. Zdeňka Slámová |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2007 do 20.3.2008 |
Adresa | Nad višňovkou 755/21, 16100 Praha |
člen představenstva | Ing. Zdeňka Slámová |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2007 do 25.1.2007 |
Adresa | Nušlova 2270/5, 15800 Praha |
místopředseda představenstva | Ing. Pavel Fuchs |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2007 do 25.1.2007 |
Adresa | Husova 564, 27306 Libušín |
Jednatel | Ing. Jan Šroubek |
---|---|
Ve funkci | od 6.2.2001 do 1.1.2007 |
Adresa | Ve Vilách 446/2, 26601 Beroun |
prokurista | ing. Jan Lejdar |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.1995 do 16.8.2002 |
Adresa | Bellušova 1816/31, 15500 Praha |
Jednatel | Jaroslav Bureš |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.1992 do 6.2.2001 |
Adresa | Lipová 238/27, 60200 Brno |
IČO (identifikační číslo): | 45348626 |
---|---|
Jméno: | Vápenka Čertovy schody a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 28. 5. 1992 |
Celkový počet živností: | 18 |
Aktivních živností: | 6 |
Sídlo: | 200, Tmaň 26721 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 24. 10. 2006 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 10. 2006 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 10. 2006 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 10. 2006 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 1. 1995 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 5. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 10. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 10. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 10. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 10. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 10. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 10. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 10. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 10. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 1. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 5. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 10. 2000 |
Zánik oprávnění | 3. 10. 2006 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 1. 1995 |
Zánik oprávnění | 17. 5. 2001 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Milan Schuller |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Vojtěch Kincl |
Člen statutárního orgánu: | baron Jean-Pierre Berghmans |
Člen statutárního orgánu: | David Štochl |
Člen statutárního orgánu: | Piotr Karol Biskup |
IČO: | 45348626 |
---|---|
Firma: | Vápenka Čertovy schody a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Beroun |
Základní územní jednotka: | Tmaň |
Počet zaměstnanců: | 100 - 199 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 28. 5. 1992 |
Sídlo: | 200, Tmaň 26721 |
---|
Výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata |
Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin |
Výroba vápna a sádry |
Výroba betonových, cementových a sádrových výrobků |
Výroba zámků a kování |
Výroba ostatních kovodělných výrobků |
Demolice a příprava staveniště |
Ostatní specializované stavební činnosti j. n. |
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Pozemní a potrubní doprava |
Silniční nákladní doprava |
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě |
Ostatní poštovní a kurýrní činnosti |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Poradenství v oblasti řízení |
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd |