VANAXIM, spol. s r. o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
VANAXIM, spol. s r. o. (41878311) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Protivecká 192, 38426 Strunkovice nad Blanicí. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 12. 1991 a je stále aktivní. VANAXIM, spol. s r. o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o VANAXIM, spol. s r. o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro VANAXIM, spol. s r. o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 31. 12. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 740 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 41878311 | |
Jméno: | VANAXIM, spol. s r. o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 31.12.1991 |
Zapsána dne: | 31.12.1991 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 7.8.2014 - 15.2.2024 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 7.8.2014 | |
Datum uzavření společenské smlouvy 16. 12. 1991. Společnost zastupují všichni tři společníci a jednatelé samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo otištěnému názvu společnosti připojí jednatelé své jméno a podpis samostatně. | 31.12.1991 - 21.3.1994 | |
Kmenové jmění společnosti činí 100. 000,- Kčs, slovy jednostotisíc korun čsl. Výše vkladu pana Ing. Jaroslava Váni seniora činí 50. 000,- Kčs. Výše vkladu pana Ing. Jaroslava Váni juniora činí 25. 000,- Kčs. Výše vkladu pana Ing. Vladimíra Váni činí 25. 000,- Kčs. | 31.12.1991 - 21.3.1994 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 21.3.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Protivecká 192, Strunkovice nad Blanicí 38426, Česká republika | 24.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Protivecká 192, Strunkovice nad Blanicí 38426, Česká republika | 4.5.2010 - 24.11.2016 |
Adresa: | Protivecká 192, Strunkovice nad Blanicí 38426, Česká republika | 10.1.1996 - 4.5.2010 |
Adresa: | Nádražní 67, Prachatice 38301, Česká republika | 31.12.1991 - 10.1.1996 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 4.5.2010 |
obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /mimo zboží zařazené mezi živnosti řemeslné, vázané a koncesované/, včetně zprostředkovatelské činností v oblasti obchodu | 21.3.1994 - 4.5.2010 |
poradenská a projekční činnost v oblasti strojírenství /mimo činnosti zařazené mezi živnosti řemeslné, vázané a koncesované/ | 21.3.1994 - 4.5.2010 |
- nákup a prodej: - výrobků z kovu, dřeva, skla, keramiky, nových materiálů a papírů - nerostných výrobků a stavebních materiálů a komponentů - produktů živočišné a rostlinné výroby - potravin rostlinného a živočišného původu - nápojů nealkoholických a alkoholických, tabákových výrobků - chemických produktů a výrobků - spotřebního zboží a výrobků elektrotechnického průmyslu - výrobků textilního a obuvnického průmyslu | 31.12.1991 - 21.3.1994 |
- zprostředkovatelská činnost: - v oboru podnikání - odborná činnost: poradenská a konzultantská činnost v oboru strojím a elektro - konstrukční a projekční činnost v oblasti strojírenství a stavitelství - zřizování vlastních výrobních provozoven v rámci předmětu činnosti, dle prvního ostavce, na území ČSFR | 31.12.1991 - 21.3.1994 |
jednatel | Martin Beňo |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2024 |
Adresa | Žufanova 1093/14, 16300 Praha |
jednatel | Ing. Jaroslav Váňa |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2014 do 30.1.2024 |
Adresa | Otavská 1044/25, 37011 České Budějovice |
jednatel | Ing. Jaroslav Váňa |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2006 do 9.8.2014 |
Adresa | Otavská 1044/25, 37011 České Budějovice |
jednatel | Ing. Vladimír Váňa |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2006 do 7.8.2014 |
Adresa | Sokolovská , Praha 9 |
jednatel | Ing. Jaroslav Váňa |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2006 do 4.5.2010 |
Adresa | Protivecká 192, 38426 Strunkovice nad Blanicí |
jednatel | Ing. Vladimír Váňa, rozvedený |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.1991 do 1.8.2006 |
Adresa | Budějovická 558/70, 14000 Praha |
jednatel | Ing. Jaroslav Váňa Senior, ženatý |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.1991 do 1.8.2006 |
Adresa | , Strunkovice nad Blanicí |
jednatel | Ing. Jaroslav Váňa Junior, ženatý |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.1991 do 1.8.2006 |
Adresa | Otavská 25 , České Budějovice-sídl.Vltava |
společník a jednatel | Ing. Jaroslav Váňa Junior, ženatý |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.1991 do 31.12.1991 |
Adresa | Otavská 25 , České Budějovice-sídl.Vltava |
společník a jednatel | Ing. Vladimír Váňa, rozvedený |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.1991 do 31.12.1991 |
Adresa | Budějovická 558/70, 14000 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 41878311 |
---|---|
Jméno: | VANAXIM, spol. s r. o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 16. 12. 1991 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Protivecká 192, Strunkovice nad Blanicí 38426 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 11. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 9. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 11. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 11. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Martin Beňo |
---|
IČO: | 41878311 |
---|---|
Firma: | VANAXIM, spol. s r. o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Prachatice |
Základní územní jednotka: | Strunkovice nad Blanicí |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 16. 12. 1991 |
Sídlo: | Protivecká 192, Strunkovice nad Blanicí 38426 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |