Valer spol. s r. o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Valer spol. s r. o. v likvidaci (17049733) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Moravanů 2154/39, 16900 Praha 6. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 6. 1991 Valer spol. s r. o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Valer spol. s r. o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Valer spol. s r. o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 4. 6. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 2339 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 17049733 | |
Jméno: | Valer spol. s r. o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 4.6.1991 |
Zapsána dne: | 4.6.1991 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 87 Cm 171/2024-5 ze dne 14.3.2024 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 13.4.2024. | 6.5.2024 | |
Datum uzavření spol. smlouvy: 11.4.1991 | 4.6.1991 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 4.6.1991 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Moravanů 2154/39, Praha 16900, Česká republika | 17.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Moravanů 2154/39, Praha 16900, Česká republika | 27.2.1992 - 17.9.2016 |
Adresa: | Libovická 2168/9, Praha 6 16900, Česká republika | 4.6.1991 - 27.2.1992 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zprostředkovatelská, agentážní a produkční činnost, včetně soft- warového vybavení | 4.6.1991 - 4.7.2024 |
propagační, reklamní a obchodní činnost v rámci předmětu činnosti komisionelní prodej výrobků a materiálů | 4.6.1991 - 4.7.2024 |
výroba, adjustace a servis reklamních a informačních systémů a zařízení pro tuzemsko i zahraničí | 4.6.1991 - 4.7.2024 |
polygrafická a kopírovací činnost | 4.6.1991 - 4.7.2024 |
knihařské práce | 4.6.1991 - 4.7.2024 |
vedoucí společnosti | PhDr. Ladislav Digrin |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2017 |
Adresa | Ostružinová 2455/11, 10600 Praha |
zástupce vedoucího společnosti | Stanislav Sedláček |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2017 do 12.12.2019 |
Adresa | Černokostelecká 2794/48, 10000 Praha |
vedoucí společnosti | PhDr. Ladislav Digrin |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.1991 do 26.5.2017 |
Adresa | Ostružinová 2455/11, 10600 Praha |
zástupce vedoucího společnosti | Stanislav Sedláček |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.1991 do 26.5.2017 |
Adresa | Černokostelecká 2794/48, 10000 Praha |
IČO: | 17049733 |
---|---|
Firma: | Valer spol. s r. o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 25. 4. 1991 |
Sídlo: | Moravanů 2154/39, Praha 16900 |
---|
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |