VALDOR spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
VALDOR spol. s r.o. (25859731) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Nádražní 75/23, 74723 Bolatice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 7. 2000 VALDOR spol. s r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o VALDOR spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro VALDOR spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 13. 7. 2000 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 22650 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25859731 | |
Jméno: | VALDOR spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 13.7.2000 |
Zapsána dne: | 13.7.2000 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 13.7.2000 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nádražní 75/23, Bolatice 74723, Česká republika | 17.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Hlučínská 684/6, Bolatice 74723, Česká republika | 13.7.2000 - 30.9.2005 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 17.10.2016 |
Vodoinstalatérství, topenářství | 17.10.2016 |
Kosmetické služby | 17.10.2016 |
Provozování solárií | 17.10.2016 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 19.8.2009 - 17.10.2016 |
vodoinstalatérství, topenářství | 19.8.2009 - 17.10.2016 |
kosmetické služby | 3.5.2006 - 17.10.2016 |
provozování solárií | 3.5.2006 - 17.10.2016 |
výroba plastových výrobků a pryžových výrobků | 30.9.2005 - 19.8.2009 |
výroba stavebních hmot a stavebních výrobků | 30.9.2005 - 19.8.2009 |
výroba kovového spotřebního zboží | 30.9.2005 - 19.8.2009 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 13.7.2000 - 19.8.2009 |
Jednatel | Ing. Vladimír Obrusník |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2016 |
Adresa | Nádražní 74/25, 74723 Bolatice |
Jednatel | Ing. Vladimír Obrusník |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2000 do 17.10.2016 |
Adresa | Nádražní 74/25, 74723 Bolatice |
Jednatel | Šárka Kotzurová |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2000 do 12.3.2004 |
Adresa | Květinová 822/19, 74723 Bolatice |
IČO: | 25859731 |
---|---|
Firma: | VALDOR spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Opava |
Základní územní jednotka: | Bolatice |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 13. 7. 2000 |
Sídlo: | Nádražní 75/23, Bolatice 74723 |
---|
Výroba pryžových výrobků |
Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků |
Výroba konstrukčních kovových výrobků |
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Ostatní ubytování |
Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti |
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |