Vait Building, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Vait Building, s.r.o. (46885111) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Pod Klapicí 93/12, 15300 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 10. 1992 a je stále aktivní. Vait Building, s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Vait Building, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Vait Building, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 30. 10. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 83104 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 46885111 | |
Jméno: | R. O. J. spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 30.10.1992 |
Zapsána dne: | 30.10.1992 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.10.1992 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pod Klapicí 93/12, Praha 15300, Česká republika | 6.12.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Pod Klapicí 12/93, Praha 5-Radotín 15300, Česká republika | 21.3.2001 - 6.12.2016 |
Adresa: | 77/III, Strašice 33845, Česká republika | 30.10.1992 - 21.3.2001 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 29.4.2021 |
Silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 29.4.2021 |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 29.4.2021 |
silniční motorová doprava nákladní | 9.2.1999 - 29.4.2021 |
nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 30.10.1992 - 29.4.2021 |
Jednatel | Jakub Vait |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2021 |
Adresa | Samota 214, 27306 Libušín |
jednatel | Jakub Vait |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2020 do 29.4.2021 |
Adresa | Samota 214, 27306 Libušín |
Jednatel | Otakar Svejkovský |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2016 do 17.12.2020 |
Adresa | Pod Klapicí 93/12, 15300 Praha |
Jednatel | Otakar Svejkovský |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.1999 do 6.12.2016 |
Adresa | Děkanská vinice I/10, Praha 4 |
Jednatel | Jaroslav Šefl |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.1992 do 21.3.2001 |
Adresa | 77/III, Strašice |
Jednatel | Otakar Svejkovský |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.1992 do 9.2.1999 |
Adresa | Široká 14, Praha 1 |
Jednatel | Ing. Roman Tvrzník |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.1992 do 9.2.1999 |
Adresa | Maroldova 8, Praha 4 |
IČO (identifikační číslo): | 46885111 |
---|---|
Jméno: | Vait Building, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 30. 10. 1992 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Pod Klapicí 93/12, Praha 15300 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 1. 1995 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 10. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 10. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 12. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Otakar Svejkovský |
---|
IČO: | 46885111 |
---|---|
Firma: | Vait Building, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 16 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 30. 10. 1992 |
Sídlo: | Pod Klapicí 93/12, Praha 15300 |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Silniční nákladní doprava |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |