VAE Trade s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
VAE Trade s.r.o. (28597451) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese náměstí Jurije Gagarina 233/1, 71000 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 9. 2009 a je stále aktivní. VAE Trade s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o VAE Trade s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro VAE Trade s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 3. 9. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 33828 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28597451 | |
Jméno: | BPS PROJEKT CZ s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 3.9.2009 |
Zapsána dne: | 3.9.2009 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 15.7.2014 |
Základní kapitál | 2 500 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.12.2010 | |
Základní kapitál | 1 000 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 5.1.2010 - 1.12.2010 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 3.9.2009 - 5.1.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | náměstí Jurije Gagarina 233/1, Ostrava 71000, Česká republika | 15.7.2014 |
---|---|---|
Adresa: | nám. J. Gagarina 233, Ostrava 71000, Česká republika | 2.3.2010 - 15.7.2014 |
Adresa: | Hasičská 930/53, Ostrava 70030, Česká republika | 3.9.2009 - 2.3.2010 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 15.7.2014 |
Projektová činnost ve výstavbě | 15.7.2014 |
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 15.7.2014 |
projektová činnost ve výstavbě | 16.11.2009 - 15.7.2014 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 16.11.2009 - 15.7.2014 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 3.9.2009 - 15.7.2014 |
Jednatel | Mgr. Lucie Bocková |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2022 |
Adresa | Lomená 632, 73924 Krmelín |
Jednatel | Ing Martin Pecina |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2017 |
Adresa | 339, 73801 Frýdek-Místek |
jednatel | Tomáš Holaň |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2019 do 22.2.2022 |
Adresa | Požárnická 355/46a, 74801 Hlučín |
jednatel | Ing. Jiří Štverka |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2014 do 15.2.2017 |
Adresa | 157, 73911 Malenovice |
jednatel | Ing. Martin Závacký |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2014 do 15.2.2017 |
Adresa | 306, 74275 Lichnov |
jednatel | Ing. Martin Závacký |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2013 do 25.7.2014 |
Adresa | Na Bunčáku 1092/5, 71000 Ostrava |
jednatel | Ing. Jiří Štverka |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2010 do 15.7.2014 |
Adresa | 157, 73911 Malenovice |
jednatel | Ing. Martin Závacký |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2011 do 18.8.2013 |
Adresa | Na Bunčáku 1092/5, 71000 Ostrava |
jednatel | Ing. Petr Podhorný |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2009 do 24.3.2011 |
Adresa | 1278, 73571 Dětmarovice |
jednatel | Ing. Jiří Štverka |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2010 do 21.10.2010 |
Adresa | Dvorní 760/15, 70800 Ostrava |
jednatel | Petr Stoch |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2009 do 16.11.2009 |
Adresa | gen. Sochora 1276/51, 70800 Ostrava |
IČO (identifikační číslo): | 28597451 |
---|---|
Jméno: | VAE Trade s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 3. 9. 2009 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | náměstí Jurije Gagarina 233/1, Ostrava 71000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 9. 2009 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 11. 2009 |
Zánik oprávnění | 17. 2. 2017 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 11. 2009 |
Zánik oprávnění | 17. 2. 2017 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Martin Pecina MBA |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Tomáš Holaň |
IČO: | 28597451 |
---|---|
Firma: | VAE Trade s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Slezská Ostrava |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 3. 9. 2009 |
Sídlo: | náměstí Jurije Gagarina 233/1, Ostrava 71000 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |