V.V. GROUP WELDING a.s. "^ v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
V.V. GROUP WELDING a.s. "^ v likvidaci"^ (27826686) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Hladnovská 1247/11, 71000 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 12. 2007 V.V. GROUP WELDING a.s. "^ v likvidaci"^ má dva obory činností.
Jako zdroj dat o V.V. GROUP WELDING a.s. "^ v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro V.V. GROUP WELDING a.s. "^ v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 19. 12. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 3727 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27826686 | |
Jméno: | V.V. GROUP WELDING a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 19.12.2007 |
Zapsána dne: | 19.12.2007 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě, č.j. 15 Cm 136/2016-9 ze dne 24.02.2017, které nabylo právní moci dne 28.03.2017 byla společnost zrušena a nařízena její likvidace. | 19.6.2017 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 30 % | |
Platnost od - do | 19.12.2007 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na majitele | 20 000 Kč | 100 | 27.2.2008 |
Kmenové akcie na majitele | 100 000 Kč | 20 | 19.12.2007 - 27.2.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hladnovská 1247/11, Ostrava 71000, Česká republika | 3.3.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Pikartská 58/1345, Ostrava 71600, Česká republika | 27.2.2008 - 26.5.2009 |
Adresa: | Tvorkovských 223/13, Ostrava 70900, Česká republika | 19.12.2007 - 27.2.2008 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 15.12.2008 - 9.11.2017 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb | 19.12.2007 - 9.11.2017 |
předseda představenstva | Ing. Miroslav Vrána |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2008 do 3.3.2016 |
Adresa | 8. března 264/1, Ostrava |
člen představenstva | Eva Zástřešková |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2008 do 15.12.2008 |
Adresa | Chopinova 130/2, Havířov |
člen představenstva | Jana Ostrožná |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2008 do 15.12.2008 |
Adresa | U Haldy 60, Ostrava |
člen představenstva | Jana Strakošová |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2007 do 27.2.2008 |
Adresa | Husova 1869/3, 70200 Ostrava |
IČO (identifikační číslo): | 27826686 |
---|---|
Jméno: | V.V. GROUP WELDING a.s. "^ v likvidaci"^ |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 19. 12. 2007 |
Sídlo: | Hladnovská 1247/11, Ostrava 71000 |
---|
IČO: | 27826686 |
---|---|
Firma: | V.V. GROUP WELDING a.s. "^ v likvidaci"^ |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Slezská Ostrava |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 19. 12. 2007 |
Sídlo: | Hladnovská 1247/11, Ostrava 71000 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |