v.o.s. DIREX má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
v.o.s. DIREX (44568452) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese Tylova 340, 47201 Doksy. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 4. 1992 a je stále aktivní. v.o.s. DIREX má dva obory činností.
Jako zdroj dat o v.o.s. DIREX nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro v.o.s. DIREX na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 16. 4. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 3182 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 44568452 | |
Jméno: | v.o.s. DIREX | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 16.4.1992 |
Zapsána dne: | 16.4.1992 | |
Údaje o založení: Společnost byla založena společenskou smlouvou ze dne 28.2.1992. Společníci: 1. Dana K l a c k o v á , bytem Doksy, Vrchlického 643, 2. Iveta M e r y o v á , bytem Praha 1, Platnéřská 4 a 3. Romana M e r y o v á , bytem Doksy, Tylova 340. | 16.4.1992 - 15.4.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Tylova 340, Doksy 47201, Česká republika | 18.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Tylova 340, Doksy 47201, Česká republika | 15.4.1993 - 18.10.2016 |
Adresa: | Vrchlického 643, Doksy 47201, Česká republika | 16.4.1992 - 15.4.1993 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
- provozování atrakce LUFTBURG - nákup a prodej průmysl. a potravinářského zboží, mimo živností vázaných a koncesovaných | 16.4.1992 |
Společník | Iveta Meryová |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2015 |
Adresa | 21, 47201 Doksy |
Společník | Iveta Meryová |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.1992 do 27.11.2015 |
Adresa | Platnéřská 191/4, 11000 Praha |
Společník | Romana Meryová |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.1992 do 18.12.2002 |
Adresa | Tylova 340, 47201 Doksy |
Společník | Dana Klacková |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.1992 do 15.4.1993 |
Adresa | Vrchlického 643, 47201 Doksy |
IČO (identifikační číslo): | 44568452 |
---|---|
Jméno: | v.o.s. DIREX |
Právní forma podnikání: | Veřejná obchodní společnost |
Vznik první živnosti: | 16. 4. 1992 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Tylova 340, Doksy 47201 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 3. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 3. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 3. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Iveta Meryová |
---|
IČO: | 44568452 |
---|---|
Firma: | v.o.s. DIREX |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Česká Lípa |
Základní územní jednotka: | Doksy |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 16. 4. 1992 |
Sídlo: | Tylova 340, Doksy 47201 |
---|
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n. |