V.M., spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
V.M., spol. s r.o. (44796536) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Vlkova 894/38, 13000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 1. 1992 V.M., spol. s r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o V.M., spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro V.M., spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 20. 1. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 6975 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 44796536 | |
Jméno: | V.M., spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 20.1.1992 |
Zapsána dne: | 20.1.1992 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 27.8.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 27.8.2014 | |
společnost zastupuje jednatelka, jedná za ni ve všech věcech a podepisuje tak,že k obchodnímu jménu připojí svůj vlastno- ruční podpis s označením jednatelka | 27.5.1994 - 27.8.2014 | |
Zastupování a podepisování : Společnost zastupuje navenek a podepisuje za ni zakladatelka. | 20.1.1992 - 27.5.1994 | |
Datum sepsání notářského zápisu : 6.listopadu 1991 | 20.1.1992 - 27.8.2014 | |
Výše kmenového jmění : 100.000,-Kčs | 20.1.1992 - 27.8.2014 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 20.1.1992 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vlkova 894/38, Praha 13000, Česká republika | 21.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Vlkova 38, Praha 3 13000, Česká republika | 20.1.1992 - 21.9.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 27.8.2014 |
provozování cestovní kanceláře | 27.5.1994 - 27.8.2014 |
vydavatelství | 27.5.1994 - 27.8.2014 |
a) cestovní a zprostředkovatelská kancelář pro služby spojené s cestovním ruchem, obchodem a podnikáním b) informační a organizační činnost v oblsti kulturní a vzdělávací c) publikační činnost | 20.1.1992 - 27.5.1994 |
Výše uvedené činnosti v rozsahu uděleného povolení k provozování služeb cestovní kanceláře. | 20.1.1992 - 27.5.1994 |
Jednatel | RNDr. Věra Bejenke Dr. |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2014 |
Adresa | K. Čapka 966/19, 29001 Poděbrady |
Jednatel | Dr. Vera Bejenke |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.1994 do 27.8.2014 |
Adresa | K.Čapka 966/III. , Poděbrady |
Zakladatelka | Dr. Věra Bejenková |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.1992 do 27.5.1994 |
Adresa | Mauerkircherstr. 17 , 8000 München, SNR |
IČO: | 44796536 |
---|---|
Firma: | V.M., spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 3 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 1. 12. 1991 |
Sídlo: | Vlkova 894/38, Praha 13000 |
---|
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti |
Činnosti cestovních agentur a cestovních kanceláří |