V I N E T A v.o.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
V I N E T A v.o.s. (25009061) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese Rooseveltova 608/1, 41501 Teplice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 9. 1996 a je stále aktivní. V I N E T A v.o.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o V I N E T A v.o.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro V I N E T A v.o.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 24. 9. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 7140 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25009061 | |
Jméno: | V I N E T A v.o.s. | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 24.9.1996 |
Zapsána dne: | 24.9.1996 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Rooseveltova 1, Teplice 41500, Česká republika | 24.9.1996 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej vyjma činností uvedených v příl. č. 1-3 zák. č. 455/91 Sb. ve znění zák. č. 286/95 Sb. | 24.9.1996 |
Společník | Karel Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2015 |
Adresa | Spojovací 214, 41725 Lahošť |
Společník | Lenka Svobodová |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2015 |
Adresa | Spojovací 214, 41725 Lahošť |
Společník | Lenka Svobodová |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2010 do 31.7.2015 |
Adresa | J.V.Sládka 1330/14, 41501 Teplice |
Společník | Miloš Hlaváček |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2013 do 31.3.2015 |
Adresa | Zvonková 551, 41712 Proboštov |
Společník | Karel Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2011 do 24.2.2015 |
Adresa | J.V.Sládka 1330/14, 41501 Teplice |
Společník | Miloš Hlaváček |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2011 do 6.10.2013 |
Adresa | Zvonková 551, 41712 Proboštov |
Společník | Miloš Hlaváček |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.1996 do 14.1.2011 |
Adresa | Slovenská 2648, Teplice |
Společník | Karel Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.1996 do 14.1.2011 |
Adresa | U Dvojhradí 200, Mstišov |
Společník | Otakar Hlaváček |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.1996 do 16.3.2010 |
Adresa | Ševčíkova 1613/25, Teplice |
IČO (identifikační číslo): | 25009061 |
---|---|
Jméno: | V I N E T A v.o.s. |
Právní forma podnikání: | Veřejná obchodní společnost |
Vznik první živnosti: | 24. 9. 1996 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Rooseveltova 608/1, Teplice 41501 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 1. 2014 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 24. 9. 1996 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 9. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Lenka Svobodová |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Karel Svoboda |
IČO: | 25009061 |
---|---|
Firma: | V I N E T A v.o.s. |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Teplice |
Základní územní jednotka: | Teplice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 24. 9. 1996 |
Sídlo: | Rooseveltova 608/1, Teplice 41501 |
---|
Maloobchod, kromě motorových vozidel |