V I K O - W A T E R, spol. s r. o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
V I K O - W A T E R, spol. s r. o. (18825362) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Pod Vinohrady 125/96, 66441 Popůvky. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 6. 1991 a je stále aktivní. V I K O - W A T E R, spol. s r. o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o V I K O - W A T E R, spol. s r. o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro V I K O - W A T E R, spol. s r. o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 7. 6. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 1418 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 18825362 | |
Jméno: | V I K O - W A T E R, spol. s r. o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 7.6.1991 |
Zapsána dne: | 7.6.1991 | |
Právní forma právnické osoby: společnost s ručením omezeným | 18.12.1992 - 8.2.1994 | |
Výše vkladů a rozsah jejich splacení: - Ing. Luboš Pernica, Brno, Pavlovská 20 peněžitý vklaxd 80.000,-- Kčs, splacen - Věra Pernicová, Brno, Pavlvoská 20 peněžitý vklad 20.000,-- Kčs, splacen | 18.12.1992 - 4.11.1994 | |
Jednatel jedná jménem společnosti samostatně. Podepisuje se tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce ředitele. | 18.12.1992 - 4.11.1994 | |
Způsob zřízení: Notářským zápisem sepsaným dne 6.5.1991 u státního notářství Brno-město pod 1 NZ 179/91, 1 N 211/91. | 7.6.1991 | |
Výše vkladu zakladatele činí 100.000,- Kčs | 7.6.1991 - 18.12.1992 | |
Podepisování: K názvu společnosti připojí svůj podpis zakladatel-administrátor. | 7.6.1991 - 18.12.1992 | |
Kmenové jmění: 100.000,- Kčs | 7.6.1991 - 4.11.1994 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 4.11.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pod vinohrady 96, Popůvky 66441, Česká republika | 22.9.1999 |
---|---|---|
Adresa: | Pavlovská 20, Brno , Česká republika | 7.6.1991 - 22.9.1999 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zámečnictví | 22.9.1999 |
vodoinstalatérství včetně topenářství | 8.2.1994 |
obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 18.12.1992 |
1. Výroba vlastní a kooperační v oboru strojírenství a zpracování dřeva,se zaměřením zejména na výrobu za- řízení na měření a regulaci dodávek vody,tepla,plynu a pod.,jakož i další výrobní činnost navazující a kompletační. 2. Servisní činnost vlastních výrobků. 3. Obchodní činnost,včetně dovozu a vývozu s výjimkou věcí podle nař.vlády ČSFR č.256/1990 Sb. | 7.6.1991 - 18.12.1992 |
4. Poskytování obchodních a servisních služeb,včetně zastupování zahraničních firem v ČSFR a českoslo- venských firem v zahraničí. 5. Provozování restauračních a ubytovacích zařízení a dalších zařízení v oblasti cestovního ruchu. 6. Zprostředkovatelská činnost a poradenství ve výše uvedených oblastech. | 7.6.1991 - 18.12.1992 |
jednatel | ing. Luboš Pernica |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2015 |
Adresa | Pod Vinohrady 125/96, 66441 Popůvky |
jednatel | ing. Luboš Pernica |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2006 do 6.11.2015 |
Adresa | Pod vinohrady 96, 66441 Popůvky |
jednatel | ing. Luboš Pernica |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.1994 do 26.5.2006 |
Adresa | Pavlovská 20, Brno |
jednatel, ředitel | Ing. Luboš Pernica |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.1992 do 4.11.1994 |
Adresa | Pavlovská 20, Brno |
zakladatel - administrátor | Ing. Luboš Pernica |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.1991 do 18.12.1992 |
Adresa | Pavlovská 20, Brno |
IČO (identifikační číslo): | 18825362 |
---|---|
Jméno: | V I K O - W A T E R, spol. s r. o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 6. 5. 1991 |
Celkový počet živností: | 8 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Pod Vinohrady 125/96, Popůvky 66441 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 7. 1999 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 12. 1993 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 9. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 4. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 12. 1993 |
Zánik oprávnění | 22. 5. 2000 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 12. 1993 |
Zánik oprávnění | 22. 5. 2000 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 12. 1993 |
Zánik oprávnění | 16. 7. 1999 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Luboš Pernica |
---|
IČO: | 18825362 |
---|---|
Firma: | V I K O - W A T E R, spol. s r. o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-venkov |
Základní územní jednotka: | Popůvky |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 6. 5. 1991 |
Sídlo: | Pod Vinohrady 125/96, Popůvky 66441 |
---|
Výroba zámků a kování |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |