V & H Travel s.r.o má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
V & H Travel s.r.o (27465802) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese náměstí Svobody 1103, 56501 Choceň. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 11. 2004 a je stále aktivní. V & H Travel s.r.o má tři obory činností.
Jako zdroj dat o V & H Travel s.r.o nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro V & H Travel s.r.o na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 29. 11. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 20647 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27465802 | |
Jméno: | V & H Travel s.r.o | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 29.11.2004 |
Zapsána dne: | 29.11.2004 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 10.4.2009 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | 50 % | |
Platnost od - do | 29.11.2004 - 10.4.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Náměstí Svobody 1103, Choceň 56501, Česká republika | 1.12.2016 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Silniční motorová doprava osobní v rozsahu: - vnitrostátní příležitostná provozovaná autobusy - mezinárodní příležitostná provozovaná autobusy | 29.11.2004 |
Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny | 29.11.2004 |
Zprostředkování služeb | 29.11.2004 |
jednatel | Jaromír Voříšek |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2016 |
Adresa | Náměstí Svobody 1103, 56501 Choceň |
jednatel | Jaromír Voříšek |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2004 do 1.12.2016 |
Adresa | Náměstí Svobody 1103, 56501 Choceň |
jednatel | Václav Horníček |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2004 do 10.4.2009 |
Adresa | Pražská 191, 56203 Ústí nad Orlicí |
IČO (identifikační číslo): | 27465802 |
---|---|
Jméno: | V & H Travel s.r.o |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 29. 11. 2004 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | náměstí Svobody 1103, Choceň 56501 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 29. 11. 2004 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 29. 11. 2004 |
Přerušeno od | 27. 4. 2011 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 11. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 11. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 11. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Jaromír Voříšek |
---|
IČO: | 27465802 |
---|---|
Firma: | V & H Travel s.r.o |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ústí nad Orlicí |
Základní územní jednotka: | Choceň |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 29. 11. 2004 |
Sídlo: | náměstí Svobody 1103, Choceň 56501 |
---|
Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy |
Nepravidelná pozemní osobní doprava |
Podpůrné činnosti pro podnikání j. n. |