V.G.B. , společnost s ručením omezeným "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
V.G.B. , společnost s ručením omezeným "^v likvidaci"^ (48397172) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Vřesinská 115/163, 70800 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 1. 1993 V.G.B. , společnost s ručením omezeným "^v likvidaci"^ má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o V.G.B. , společnost s ručením omezeným "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro V.G.B. , společnost s ručením omezeným "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 25. 1. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 10222 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48397172 | |
Jméno: | V.G.B. , společnost s ručením omezeným "v likvidaci" | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 25.1.1993 |
Zapsána dne: | 25.1.1993 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu Ostrava č.j. 42 Cm 129/2005-13, ze dne 3.3.2006, které nabylo právní moci dne 11.4.2006, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 17.5.2006 |
Základní kapitál | 105 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 25.1.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vřesinská 115/163, Ostrava 70800, Česká republika | 12.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Vřesinská 115, Ostrava - Poruba , Česká republika | 25.1.1993 - 12.9.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zámečnictví, nástrojářství | 23.6.2001 - 3.1.2018 |
izolatérství | 23.6.2001 - 3.1.2018 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 23.6.2001 - 3.1.2018 |
zámečnictví | 4.10.1993 - 23.6.2001 |
provádění tepelných a hlukových izolací | 4.10.1993 - 23.6.2001 |
stavitel (provádění jednoduchých staveb a subdod.) | 4.10.1993 - 23.6.2001 |
opravy motorových vozidel | 4.10.1993 - 23.6.2001 |
pronájem motorových vozidel | 25.1.1993 - 23.6.2001 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 25.1.1993 - 23.6.2001 |
zprostředkování prací a služeb | 25.1.1993 - 23.6.2001 |
jednatel | Petr Buček |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2015 |
Adresa | Klimkovická 2154/10, 70800 Ostrava |
jednatel | René Gren |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2015 |
Adresa | Klimkovická 55/28, 70800 Ostrava |
jednatel | Jiří Výtisk |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2015 |
Adresa | Splavní 2200/9, 70800 Ostrava |
jednatel | René Gren |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2015 do 20.6.2016 |
Adresa | Klimkovická 55/28, 70800 Ostrava |
jednatel | René Gren |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.1993 do 19.11.2015 |
Adresa | Hlavní třída 839, Ostrava 4 |
jednatel | Petr Buček |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.1993 do 19.11.2015 |
Adresa | Klimkovická 2154, Ostrava - Poruba |
jednatel | Jiří Výtisk |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.1993 do 19.11.2015 |
Adresa | Hlavní třída 1047, Ostrava 4 |
IČO: | 48397172 |
---|---|
Firma: | V.G.B. , společnost s ručením omezeným "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Poruba |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 25. 1. 1993 |
Sídlo: | Vřesinská 115/163, Ostrava 70800 |
---|
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků |
Ostatní stavební instalace |
Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů |
Činnosti související se zaměstnáním |