V E B O v.o.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
V E B O v.o.s. (25075101) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese 63, 26223 Buková u Příbramě. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 9. 1996 a je stále aktivní. V E B O v.o.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o V E B O v.o.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro V E B O v.o.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 10. 9. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 18395 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25075101 | |
Jméno: | V E B O v.o.s. | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 10.9.1996 |
Zapsána dne: | 10.9.1996 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 63, Buková u Příbramě 26223, Česká republika | 9.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | , Buková u Příbramě 63, Pičín 63, Česká republika | 10.9.1996 - 9.11.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živnosti volné. | 10.9.1996 |
Bohumil Lojín | |
Ve funkci | od 10.9.1996 |
Adresa | , Buková u Příbrami 63 |
Václav Čížek | |
Ve funkci | od 9.7.2016 |
Adresa | náměstí 14. října 1381/4, 15000 Praha |
Bohumil Lojín | |
Ve funkci | od 9.11.2016 |
Adresa | 63, 26223 Buková u Příbramě |
Bohumil Lojín | |
Ve funkci | od 10.9.1996 do 9.11.2016 |
Adresa | , Buková u Příbrami 63 |
Václav Čížek | |
Ve funkci | od 10.9.1996 do 9.7.2016 |
Adresa | Voskovcova 962/2, Praha 5 |
IČO (identifikační číslo): | 25075101 |
---|---|
Jméno: | V E B O v.o.s. |
Právní forma podnikání: | Veřejná obchodní společnost |
Vznik první živnosti: | 10. 9. 1996 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 63, Buková u Příbramě 26223 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 9. 1996 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 9. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Bohumil Lojín |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Václav Čížek |
IČO: | 25075101 |
---|---|
Firma: | V E B O v.o.s. |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Příbram |
Základní územní jednotka: | Buková u Příbramě |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 10. 9. 1996 |
Sídlo: | 63, Buková u Příbramě 26223 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |