V A R I A N T spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
V A R I A N T spol. s r.o. (47537752) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Mělnická 212, 27716 Všetaty. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 1. 1993 V A R I A N T spol. s r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o V A R I A N T spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro V A R I A N T spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 27. 1. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 17888 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47537752 | |
Jméno: | V A R I A N T spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 27.1.1993 |
Zapsána dne: | 27.1.1993 | |
Základní jmění 600000Kč. | 6.8.1993 - 6.8.1993 | |
Datum uzavření společenské smlouvy : 30.11.1992 | 27.1.1993 | |
Základní jmění : 100.000.-Kč (slovy jednostotisíckorun) | 27.1.1993 - 6.8.1993 |
Základní kapitál | 600 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 6.8.1993 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.1.1993 - 6.8.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Mělnická 212, Všetaty 27716, Česká republika | 21.6.2005 |
---|---|---|
Adresa: | U trati 368, Všetaty 27716, Česká republika | 31.1.2000 - 21.6.2005 |
Adresa: | Všetaty - Přívory , Mělnická 212 , Česká republika | 18.10.1993 - 31.1.2000 |
Adresa: | Pod kostelem 288, Mochov , Česká republika | 27.1.1993 - 18.10.1993 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 10.5.2016 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 28.7.2009 |
Činnost při skladování zboží | 3.7.2000 - 28.7.2009 |
1)Konzervárenská výroba ovocných a zeleninových výrobků hořčice, mletého koření a chuťových látek | 27.1.1993 - 28.7.2009 |
2)Výroba nealkoholických nápojů | 27.1.1993 - 28.7.2009 |
3)Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 27.1.1993 - 28.7.2009 |
Jednatel | Vítězslav Humpl |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2021 |
Adresa | Mlýnská 231, 27801 Kralupy nad Vltavou |
Jednatel | Vítězslav Humpl |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2001 do 2.9.2021 |
Adresa | Mlýnská 231, Kralupy nad Vltavou |
jednatel | JUDr. Karel Langer |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.1998 do 28.7.2009 |
Adresa | Pod kostelem 288, Mochov |
Jednatel | Ing. Pavel Pěkný |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.1993 do 31.8.2001 |
Adresa | Trojanova 16, Praha 2 |
jednatel | Vítězslav Humpl |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.1993 do 3.4.2000 |
Adresa | Mlýnská 231, Kralupy nad Vltavou |
jednatel | Judr Karel Langer |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.1993 do 4.2.1998 |
Adresa | Pod kostelem 288, Mochov |
IČO: | 47537752 |
---|---|
Firma: | V A R I A N T spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Mělník |
Základní územní jednotka: | Všetaty |
Počet zaměstnanců: | 20 - 24 zaměstnanci |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 6. 1993 |
Sídlo: | Mělnická 212, Všetaty 27716 |
---|
Výroba potravinářských výrobků |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Silniční nákladní doprava |
Skladování |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |