V a C společnost s ručením omezeným má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
V a C společnost s ručením omezeným (41030109) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese U Stružky 297, 73514 Orlová. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 7. 1991 V a C společnost s ručením omezeným má tři obory činností.
Jako zdroj dat o V a C společnost s ručením omezeným nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro V a C společnost s ručením omezeným na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 30. 7. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 1172 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 41030109 | |
Jméno: | V a C společnost s ručením omezeným | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 30.7.1991 |
Zapsána dne: | 30.7.1991 | |
Zastupování společnosti: V souladu se společenskou smlouvou a na základě usnesení zakládající valné hromady společníků Ing. Břetislav Vaisar, Ing. Jan Cholevik každý samostatně, oba jako vedoucí. | 30.7.1991 - 30.5.1995 | |
Kmenové jmění společnosti: 400 000,-- Kčs. | 30.7.1991 - 30.5.1995 | |
Výše vkladů jednotlivých společníků: 100 000,-- Kčs. | 30.7.1991 - 30.5.1995 | |
Datum uzavření společenské smlouvy: 8. května 1991. | 30.7.1991 - 27.4.2015 |
Základní kapitál | 400 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.5.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U Stružky 297, Orlová 73514, Česká republika | 27.4.2015 |
---|---|---|
Adresa: | okr. Karviná, ČSFR , Orlová-Poruba 297 , Česká republika | 30.7.1991 - 27.11.2003 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Obráběčství | 27.4.2015 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 27.4.2015 |
reklamní a propagační služby | 30.5.1995 - 27.4.2015 |
projektování, výroba a prodej výrobků potápěčské techniky a výstroje | 30.5.1995 - 27.4.2015 |
kovoobrábění | 30.5.1995 - 27.4.2015 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 30.5.1995 - 27.4.2015 |
- výroba a prodej prostředků reklamní a propagační techniky - služby reklamní a propagační - nákup a prodej výpočetní techniky a softwaru - počítačové zpracování dat | 1.6.1992 - 30.5.1995 |
- projektování, výroba, opravárenská činnost a prodej výrobků potápěčské techniky a výstroje | 30.7.1991 - 30.5.1995 |
- zpracování kovu | 30.7.1991 - 30.5.1995 |
- společnost může provádět veškeré obchody, které slouží přímo nebo nepřímo uvedenému předmětu podnikání | 30.7.1991 - 30.5.1995 |
- společnost je oprávněna zakládat pobočky | 30.7.1991 - 30.5.1995 |
Jednatel | Ing. Břetislav Vaisar |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2015 |
Adresa | Okrajová 1285, 73541 Petřvald |
jednatel | Ing. Břetislav Vaisar |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.1997 do 27.4.2015 |
Adresa | Okrajová 1285, Petřvald |
jednatel | Ing. Jan Cholevík |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.1997 do 3.8.1998 |
Adresa | Bozkova 560 , Karviná-Ráj |
jednatel | Ing. Jan Cholevík |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.1995 do 4.4.1997 |
Adresa | Bozkova 560 , Karviná-Ráj |
jednatel | Ing. Břetislav Vaisar |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.1995 do 4.4.1997 |
Adresa | Okrajová 1285, Petřvald |
společník | Dr. Boris Baberkov ženatý |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.1991 do 30.5.1995 |
Adresa | Von-Bodenhausen-Weg 30 , 4300 Essen, SRN |
společník | Herbert Plate ženatý |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.1991 do 30.5.1995 |
Adresa | Zűlplicher Str. 365 , 5000 Köln 41, SRN |
společník | Ing. Břetislav Vaisar, Ženatý |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.1991 do 30.5.1995 |
Adresa | Okrajová 1285 , 73541 Petřvald, ČSFR |
společník | Ing. Jan Cholevík, Ženatý |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.1991 do 30.5.1995 |
Adresa | Bozkova 560 , 73401 Karviná-Ráj, ČSFR |
IČO: | 41030109 |
---|---|
Firma: | V a C společnost s ručením omezeným |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Karviná |
Základní územní jednotka: | Orlová |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 7. 10. 1991 |
Sídlo: | U Stružky 297, Orlová 73514 |
---|
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Informační činnosti |
Reklamní činnosti |